Zweigniederlassungen (1)
Auskünfte zu Lunetta AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Lunetta AG
- Lunetta AG hat den Sitz in Reiden und ist aktiv. Sie ist eine Aktiengesellschaft und in der Branche «Handel (Konsumgüter)» tätig.
- Lunetta AG wurde am 11.04.1949 gegründet.
- Alle Anpassungen am Handelsregistereintrag finden Sie unter Meldungen. Die letzte Anpassung erfolgte am 10.07.2023.
- Die gemeldete UID ist CHE-102.527.566.
Management (3)
neueste Verwaltungsräte
Florian Gabele,
Thomas Manfred Gabele,
Siegfried Erich Gabele
neuste Zeichnungsberechtigte
Florian Gabele,
Thomas Manfred Gabele,
Siegfried Erich Gabele
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
11.04.1949
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Reiden
Handelsregisteramt
LU
Handelsregister-Nummer
CH-020.3.916.274-8
UID/MWST
CHE-102.527.566
Branche
Handel (Konsumgüter)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Brillen und anderen optischen Artikeln; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (3)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Im Fokus Treuhand AG | Sempach | 30.01.2013 | 14.09.2020 | |
Consida Treuhand GmbH | Berikon | 01.06.2007 | 29.01.2013 | |
Reviduna Revisions AG | Volketswil | <2004 | 31.05.2007 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Lunetta AG
Publikationsnummer: HR02-1005790961, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Lunetta AG, in Reiden, CHE-102.527.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2022, Publ. 1005508494).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pelka, Roman Kurt Othmar, von Val de Bagnes, in Val de Bagnes, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabele, Thomas Manfred, von Beringen, in Hallau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gabele, Florian, von Abtwil, in Schaffhausen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gabele, Siegfried Erich, von Beringen, in Hallau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005508494, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Lunetta AG, in Reiden, CHE-102.527.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2021, Publ. 1005227073).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruepp, Johann Peter, genannt Hans-Peter, von Sarmenstorf, in Greppen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pelka, Roman Kurt Othmar, von Val de Bagnes, in Val de Bagnes, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Bagnes, in Bagnes, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005227073, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Lunetta AG, in Reiden, CHE-102.527.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 04.01.2021, Publ. 1005063296).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der MEGA-MART GmbH, in Reiden (CHE-102.070.070), gemäss Fusionsvertrag vom 21.05.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 32'509.41 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'905.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.