Auskünfte zu Libertarian AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Libertarian AG
- Libertarian AG mit Sitz in Buchs SG ist aktiv. Libertarian AG ist im Bereich «Betreiben von Betrieben des Gesundheitswesens» tätig.
- Libertarian AG wurde am 15.08.1994 gegründet.
- Die Firma änderte den Handelsregistereintrag zuletzt am 18.05.2015, unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die gemeldete UID lautet CHE-106.114.619.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
15.08.1994
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Buchs (SG)
Handelsregisteramt
SG
Handelsregister-Nummer
CH-020.3.005.235-0
UID/MWST
CHE-106.114.619
Branche
Betreiben von Betrieben des Gesundheitswesens
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Durchführung von Dienstleistungen im Gesundheitsbereich, in eigener Regie oder als Mandatar anderer Organisation und Firmen sowie können andere Bereiche hinzukommen. Die Gesellschaft kann in politischen Belangen aktiv werden oder politische Bestrebungen unterstützen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum, Liegenschaften, Kapitalanlagen und Wertschriften erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Husag AG | Opfikon | 22.08.1994 | 01.03.2012 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- August Huber, Spenglerei & Metallbau AG
- August Huber Spenglerei & Metallbau AG
- Huber August Spenglerei & Metallbau AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Libertarian AG
Publikationsnummer: 2155033, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Libertarian AG, in Steinhausen, CHE-106.114.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2015, Publ. 1973363). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Buchs SG im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.
Publikationsnummer: 2155127, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Libertarian AG, bisher in Steinhausen, CHE-106.114.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2015, Publ. 1973363).
Gründungsstatuten:
20.10.2014.
Statutenänderung:
29.04.2015.
Sitz neu:
Buchs SG.
Domizil neu:
Wetti 41, 9470 Buchs.
Zweck neu:
Durchführung von Dienstleistungen im Gesundheitsbereich, in eigener Regie oder als Mandatar anderer Organisation und Firmen sowie können andere Bereiche hinzukommen. Die Gesellschaft kann in politischen Belangen aktiv werden oder politische Bestrebungen unterstützen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum, Liegenschaften, Kapitalanlagen und Wertschriften erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lakatos, Andreas, von Zürich, in Unterengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schädler, Claudia, von Buchs SG und Churwalden, in Buchs SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1973363, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Libertarian AG, in Steinhausen, CHE-106.114.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 10.11.2014, Publ. 1812423).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Djuragin, Dragan Guru, australischer Staatsangehöriger, in Nerang (AU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lakatos, Andreas, von Zürich, in Unterengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.