Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Lang + Co
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
17.02.1934
Löschung im Handelsregister
01.07.2011
Rechtsform
Kommanditgesellschaft
Rechtssitz der Firma
Zürich
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.2.902.153-4
UID/MWST
CHE-107.837.904
Branche
Sonstige Bautätigkeit
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Installation von elektrischen Anlagen, Schalttafelbau sowie Verkauf von elektrischen Apparaten und Beleuchtungskörpern.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Lang & Co
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Lang + Co
Publikationsnummer: 6231510, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Lang + Co, in Zürich, CH-020.2.902.153-4, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2002, S. 18, Publ. 598516). Die Gesellschaft hat sich aufgelöst. Die Liquidation ist durchgeführt. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Lang & Co, in Zürich, Installation von elektrischen Anlagen, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2001, S. 2638).
Firma neu:
Lang + Co.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Lang & Co, in Z ü r i c h , Installation von elektrischen Anlagen, Schalttafelbau sowie Verkauf von elektrischen Apparaten und Beleuchtungskörpern, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.1995, S. 1217).
Domizil neu:
Schaffhauserstrasse 369, 8050 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lang, Alfred, von Zürich, in Zürich, unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Lang, Walter, von Zürich, in Zürich, Kommanditär, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Kommanditsumme von CHF 1'000.-.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang, Martin, von Zürich, in Zürich, unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Lang-Uecker, Karin, von Zürich, in Zürich, Kommanditärin, mit Einzelunterschrift, mit einer Kommanditsumme von CHF 1'000.-;
Lang, Erich, von Zürich, in Zürich, Kommanditär, mit Einzelunterschrift, mit einer Kommanditsumme von CHF 1'000.- [bisher: unbeschränkt haftender Gesellschafter].