Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Kiosk AG
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
09.05.1919
Löschung im Handelsregister
18.06.2007
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Muttenz
Handelsregisteramt
BL
Handelsregister-Nummer
CH-280.3.918.630-8
UID/MWST
CHE-105.777.007
Branche
Handel (Freizeitwaren)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Verkauf in Bahnhof- und Ortschaftskiosken, -läden und -niederlagen sowie an Dritte, von Büchern, Zeitungen und Veröffentlichungen, Schokolade und Konfiserie, Raucherartikeln, Papeterieartikeln, Filmen sowie allen Artikeln, die sich zum Verkauf in ihren Verkaufsstellen eignen; Herstellung von allen zum Verkauf in ihren Kiosken, Läden und Niederlagen bestimmten Artikeln. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Handels-, Finanz-, Immobiliar- und Mobiliargeschäfte durchführen.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Bern | 10.11.2000 | 17.06.2007 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- SA Il Chiosco
- SA Le Kiosque
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Kiosk AG
Publikationsnummer: 3980804, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Kiosk AG, in Muttenz, CH-280.3.918.630-8, Verkauf in Bahnhof- und Ortschaftskiosken, -läden und -niederlagen sowie an Dritte, von Büchern, Zeitungen und Veröffentlichungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2006, S. 5, Publ. 3357054). Die Aktiven und das Fremdkapital gehen infolge Fusion auf die 'Valora AG', in Muttenz (CH-280.3.004.659-7), über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.
Publikationsnummer: 3357054, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Kiosk AG, in Muttenz, CH-280.3.918.630-8, Verkauf in Bahnhof- und Ortschaftskiosken, -läden und -niederlagen sowie an Dritte, von Büchern, Zeitungen und Veröffentlichungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2005, S. 4, Publ. 2861596).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leibundgut, Regina, von Wyssachen, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stalder, Richard, von Oberburg, in Busswil bei Büren, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wehrly, Christian, von Allschwil und Basel, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2861596, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Kiosk AG, in Muttenz, CH-280.3.918.630-8, Verkauf in Bahnhof- und Ortschaftskiosken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2005, S. 4, Publ. 2635450).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Urs, von Eglisau und Zuzgen, in Widen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jungo, Josef, von St. Ursen, in Lupsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vögeli, Markus, von Zürich und Zauggenried, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Häsler, Adrian, von Gsteigwiler, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Wüst, Peter, von Oberriet SG, in Engelburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates];
Egger, Paul, von Rechthalten, in Stettlen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Wehrly, Christian, von Allschwil und Basel, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Wyss, Markus, von Arni BE, in Schwarzenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien].