Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Inretis Holding AG
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
13.12.2005
Löschung im Handelsregister
01.07.2019
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Chur
Handelsregisteramt
GR
Handelsregister-Nummer
CH-350.3.009.072-8
UID/MWST
CHE-112.673.471
Branche
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen; die Gesellschaft kann sich an anderen in- und ausländischen Unternehmungen beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschan kann Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten und veräussern.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
RRT AG Treuhand und Revision | Chur | 19.12.2005 | 30.06.2019 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Inretis Holding AG
Publikationsnummer: HR03-1004663974, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Inretis Holding AG, in Chur, CHE-112.673.471, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2018, Publ. 1004496661). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die M. Sulzer Beteilligungen AG, neu Inretis Holding AG (CHE-112.536.420), in Schaffhausen, neu in Opfikon über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: HR02-1004496661, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Inretis Holding AG, in Chur, CHE-112.673.471, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2016, Publ. 2704853).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ospelt, Lucas Gustav, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2704853, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Inretis Holding AG, in Chur, CHE-112.673.471, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2016, Publ. 2688427).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ospelt, Dr. Fritz, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.