Adresse
c/o SynSense AG
Thurgauerstrasse 60
8050 Zürich
Auskünfte zu iniNeurons AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber iniNeurons AG
- iniNeurons AG in Zürich ist eine Aktiengesellschaft aus dem Bereich «Herstellung medizinischer Güter». iniNeurons AG ist aktiv.
- Das Management der Firma iniNeurons AG besteht aus 2 Personen. Gegründet wurde die Firma am 17.05.2024.
- Der Handelsregistereintrag der Firma wurde zuletzt am 28.08.2024 angepasst. Unter Meldungen sind alle bisherigen Handelsregistereinträge abrufbar.
- Die gemeldete UID lautet CHE-483.064.927.
- 4Plus Service AG, Allianz Suisse Generalagentur Dominique Birri, EducateTech AG sind an derselben Adresse eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
17.05.2024
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Zürich
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.3.054.305-0
UID/MWST
CHE-483.064.927
Branche
Herstellung medizinischer Güter
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Produktion und den Unterhalt von neurotechnologischen Geräten sowie dazugehörender Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Grundstücke oder Immaterialgüterrechte in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- iniNeurons SA
- iniNeurons Ltd
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: iniNeurons AG
Publikationsnummer: HR02-1006115797, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
iniNeurons AG, in Zürich, CHE-483.064.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 23.05.2024, Publ. 1006037468).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Qiao, Ning, chinesischer Staatsangehöriger, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacobsen, Sven-Erik, deutscher Staatsangehöriger, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Goldschmidt, David, israelischer Staatsangehöriger, in San Jose / CA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR01-1006037468, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
iniNeurons AG (iniNeurons SA) (iniNeurons Ltd), in Zürich, CHE-483.064.927, c/o SynSense AG, Thurgauerstrasse 60, 8050 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.05.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Produktion und den Unterhalt von neurotechnologischen Geräten sowie dazugehörender Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Grundstücke oder Immaterialgüterrechte in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
7'713'690 Namenaktien zu CHF 0.01 und 2'286'310 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien).
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre bzw. Nutzniesser erfolgen mittels Brief, E-Mail oder über andere geeignete elektronische Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre und Nutzniesser, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Statutarische Vorrechte:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. Gemäss Erklärung vom 15.05.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Qiao, Ning, chinesischer Staatsangehöriger, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.