Auskünfte zu Immo Mächler GmbH
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Immo Mächler GmbH
- Immo Mächler GmbH hat den Sitz in Kaltbrunn und ist aktiv. Sie ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und in der Branche «Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen» tätig.
- Immo Mächler GmbH hat 2 Personen im Management.
- Die letzte Handelsregisteränderung erfolgte am 08.05.2024. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die Firma ist im Handelsregister SG mit der UID CHE-364.286.786 eingetragen.
- Es sind 2 weitere aktive Firmen an derselben Adresse eingetragen. Dazu gehören: Auto Mächler AG, Mächler Invest GmbH.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
28.09.2018
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Kaltbrunn
Handelsregisteramt
SG
Handelsregister-Nummer
CH-130.4.025.969-1
UID/MWST
CHE-364.286.786
Branche
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- J&B Immobilien GmbH
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Immo Mächler GmbH
Publikationsnummer: HR02-1006027918, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
J&B Immobilien GmbH, in Gommiswald, CHE-364.286.786, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2023, Publ. 1005658978).
Statutenänderung:
01.05.2024.
Firma neu:
Immo Mächler GmbH.
Sitz neu:
Kaltbrunn.
Domizil neu:
Uznacherstrasse 21, 8722 Kaltbrunn.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Streichung der Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme infolge Aufhebung von Art. 628 aOR.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der Bruno Bachmann AG, in Kaltbrunn (CHE-107.286.016) das Grundstück GB 46-00716 in Kaltbrunn zum Preis von höchstens CHF 2'400'000.00 zu übernehmen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Bruno, von Feusisberg, in Uetliburg SG (Gommiswald), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mächler Invest GmbH (CHE-147.643.944), in Kaltbrunn, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Mächler, Marco, von Schänis, in Uznach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005658978, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
J&B Immobilien GmbH, in Gommiswald, CHE-364.286.786, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 02.06.2022, Publ. 1005486984).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Jacqueline, von Luzern, in Tuggen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Bruno, von Feusisberg, in Uetliburg SG (Gommiswald), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: HR02-1005486984, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
J&B Immobilien GmbH, bisher in Tuggen, CHE-364.286.786, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2021, Publ. 1005365343).
Statutenänderung:
23.05.2022.
Sitz neu:
Gommiswald.
Domizil neu:
Schubingen 3, 8738 Uetliburg SG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Bruno, von Feusisberg, in Uetliburg SG (Gommiswald), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Tuggen].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.