Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Holzverwertungsgenossenschaft Sumiswald und umliegender Gemeinden in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
25.05.1944
Löschung im Handelsregister
16.05.2011
Rechtsform
Genossenschaft
Rechtssitz der Firma
Sumiswald
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-053.5.007.915-3
UID/MWST
CHE-102.303.021
Branche
Handel (sonstiges)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Bestmögliche Verwertung des Nutz- und Brennholzes; möglichst lückenlose Organisation der Waldbesitzer des entsprechenden Gebietes. Im übrigen vgl. Statuten.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Holzverwertungsgenossenschaft Sumiswald und umliegender Gemeinden
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Holzverwertungsgenossenschaft Sumiswald und umliegender Gemeinden in Liquidation
Publikationsnummer: 6162712, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Holzverwertungsgenossenschaft Sumiswald und umliegender Gemeinden in Liquidation, in Sumiswald, CH-053.5.007.915-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 56 vom 23.03.2009, S. 4, Publ. 4936948). Die Liquidation ist beendet. Die Genossenschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: 4936948, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Holzverwertungsgenossenschaft Sumiswald und umliegender Gemeinden, in Sumiswald, CH-053.5.007.915-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2005, S. 4, Publ. 2639134).
Firma neu:
Holzverwertungsgenossenschaft Sumiswald und umliegender Gemeinden in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.11.2008 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinhard, Beat, von Rüegsau, in Rüegsbach (Rüegsau), Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher:in Rüegsau (Rüegsbach), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Flückiger, Ulrich, von Rüegsau, in Rüegsbach (Rüegsau), Mitglied und Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher:in Rüegsau (Rüegsbach), Mitglied und Kassier ohne Zeichnungsberechtigung];
Eggimann, Jürg, von Sumiswald, in Sumiswald, Mitglied und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gysel, Andreas, von Wilchingen, in Trachselwald (Heimisbach), Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 2639134, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Holzverwertungsgenossenschaft Sumiswald und umliegender Gemeinden, in Sumiswald, CH-053.5.007.915-3, Bestmögliche Verwertung des Nutz- und Brennholzes, Genossenschaft (SHAB Nr. 66 vom 20.03.1978, S. 854).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oppliger, Hansueli, von Sumiswald, in Sumiswald, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Andreas, von Sumiswald, in Sumiswald, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hachen, Karl, von Rüeggisberg, in Sumiswald, Kassier und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alchenberger, Hans, von Sumiswald, in Wasen im Emmental (Gemeinde Sumiswald), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bärtschi, Hans, von Sumiswald, in Lützelflüh, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bernhard, Ernst, von Lützelflüh, in Heimisbach (Gemeinde Trachselwald), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fankhauser, Franz, von Trub, in Wasen im Emmental (Gemeinde Sumiswald), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gehrig, Hans, von Trub, in Trachselwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hirsbrunner, Roland, von Sumiswald, in Sumiswald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meyer, Fritz, von Signau, in Affoltern im Emmental, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Münger, Fritz, von Wohlen bei Bern, in Lützelflüh, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nyffenegger, Markus, von Eriswil, in Rüegsau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stalder, Jakob, von Lützelflüh, in Rüegsbach (Lehn), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinhard, Beat, von Rüegsau, in Rüegsau (Rüegsbach), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gysel, Andreas, von Wilchingen, in Trachselwald (Heimisbach), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggimann, Jürg, von Sumiswald, in Sumiswald, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Ulrich, von Rüegsau, in Rüegsau (Rüegsbach), Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bärtschi, Oswald, von Sumiswald, in Lützelflüh, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Thomas, von Köniz, in Trachselwald (Heimisbach), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wegmüller, Hans, von Vechigen, in Sumiswald (Wasen im Emmental), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zaugg, Beat, von Trub, in Lützelflüh, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Aeschlimann, Paul, von Rüegsau, in Wyssachen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jordi, Hans-Peter, von Wyssachen, in Affoltern im Emmental, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jörg, Stefan, von Affoltern im Emmental, in Dürrenroth, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.