Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Hoegger Group AG
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
18.08.2006
Löschung im Handelsregister
25.06.2009
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Flawil
Handelsregisteramt
SG
Handelsregister-Nummer
CH-320.3.059.801-9
UID/MWST
CHE-113.066.865
Branche
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Erwerb und Halten von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, vornehmlich im Bereich der Lebensmitteltechnik sowie Erbringen von Holdingdienstleistungen für die Gruppenunternehmen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | St. Gallen | 24.08.2006 | 24.06.2009 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hoegger Group AG
Publikationsnummer: 5090198, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Hoegger Group AG, in Flawil, CH-320.3.059.801-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2009, S. 15, Publ. 4870744).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Hoegger AG Kühlsysteme für Lebensmittel, in Flawil (CH-320.3.040.161-1), gemäss Fusionsvertrag vom 10.06.2009 und Bilanz per 31.12.2008. Aktiven von CHF 264'680.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'000.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Hoegger AG Lebensmitteltechnik, in Flawil (CH-320.3.053.535-0), gemäss Fusionsvertrag vom 10.06.2009 und Bilanz per 31.12.2008. Aktiven von CHF 12'680'636.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 8'541'802.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Kobet AG, in Kirchberg SG (neu:
Hoegger AG, in Flawil) (CH-320.3.064.507-7), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: 4870744, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Hoegger Group AG, in Flawil, CH-320.3.059.801-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2008, S. 16, Publ. 4772854).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Franz, von Appenzell, in Kirchberg SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fritsche, Thomas, von Appenzell, in Flawil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4772854, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Hoegger Group AG, in Flawil, CH-320.3.059.801-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 16.09.2008, S. 12, Publ. 4653474).
Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 28.11.2008 auf die neu gegründete HOEGGER Management AG, in St. Gallen (CH-320.3.064.401-8) über.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoegger, Vinzenz, von Wuppenau, in Flawil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hoegger-Raas, Susanne, von Wuppenau und Frauenfeld, in Flawil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Egloff, Walter, von Niederrohrdorf, in Herisau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fritsche, Thomas, von Appenzell, in Flawil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ernst & Young AG, in St. Gallen (CH-320.9.045.654-2), Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG, in St. Gallen].