Auskünfte zu Havemo AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Havemo AG
- Havemo AG hat den Sitz in Liestal, ist aktiv und im Bereich «Betreiben von Schlossereien, Schmieden und Werkstätten» tätig.
- Das Management der Firma Havemo AG besteht aus 5 Personen.
- Alle vergangenen Änderungen können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF speichert werden. Die letzte Änderung im Handelsregister gab am 05.01.2024.
- Havemo AG ist im Kanton BL unter der UID CHE-107.879.104 eingetragen.
Management (5)
neueste Verwaltungsräte
neuste Zeichnungsberechtigte
Said Ponjevic,
Ralf Lehleuter,
Claudia Scharf-Lehleuter,
Dieter Scharf,
André Benz
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
30.10.1990
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Liestal
Handelsregisteramt
BL
Handelsregister-Nummer
CH-280.3.915.136-2
UID/MWST
CHE-107.879.104
Branche
Betreiben von Schlossereien, Schmieden und Werkstätten
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Fabrikation von und Handel mit Maschinen und Werkzeugen. Die Gesellschaft kann sich an ähnlichen Unternehmen beteiligen, solche käuflich erwerben, sowie Liegenschaften kaufen, errichten, verwalten und verkaufen.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Interfidag Treuhand AG | Pratteln | <2004 | 23.06.2009 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Havemo AG
Publikationsnummer: HR02-1005926287, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Havemo AG, in Liestal, CHE-107.879.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2023, Publ. 1005829994).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ponjevic, Said, von Känerkinden, in Hölstein, mit Einzelprokura.
Publikationsnummer: HR02-1005829994, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Havemo AG, in Liestal, CHE-107.879.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 13.05.2013, S.0, Publ. 7185340).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Affolter-Benz, Liliane, von Oberriet SG und Leuzigen, in Bettlach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehleuter, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Balingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Scharf, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Überlingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Scharf-Lehleuter, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Balingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Benz, André, von Oberriet (SG), in Liestal, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Nuglar-St. Pantaleon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 7185340, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Havemo AG, in Lausen, CH-280.3.915.136-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2009, S. 9, Publ. 5088452).
Statutenänderung:
02.05.2013.
Sitz neu:
Liestal.
Domizil neu:
Eichenweg 1A, 4410 Liestal.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.