Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu GRISARD MANAGEMENT AG
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
23.12.1965
Löschung im Handelsregister
24.06.2019
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Basel
Handelsregisteramt
BS
Handelsregister-Nummer
CH-270.3.002.744-9
UID/MWST
CHE-101.281.730
Branche
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Erbringen von Dienstleistungen insbesondere in den bereichen EDV, Personalwesen sowie Finanz- und Rechnungswesen. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundeigentum erwerben, halten und veräussern.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Basel | <2004 | 23.06.2019 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- GRISARD MANAGEMENT Ltd.
- GRISARD MANAGEMENT SA
- GRISARD Management AG
- GRISARD AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: GRISARD MANAGEMENT AG
Publikationsnummer: HR03-1004658203, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
GRISARD MANAGEMENT AG, in Basel, CHE-101.281.730, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2019, Publ. 1004539261). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die GRISARD AG, in Basel (CHE-110.361.753), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: HR02-1004539261, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
GRISARD MANAGEMENT AG, in Basel, CHE-101.281.730, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2018, Publ. 4403957).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grisard, Adrian, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch, Axel, von Einsiedeln, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bollhalder, Urs, von Zollikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jungo, Josef, von St. Ursen, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werner, Ramon, von Neuhausen am Rheinfall, in Ballwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Duttwiler, Konrad, von Ehrendingen, in Muhen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Méroz, Jean-Pierre Gérard, von Sonvilier, in Hunzenschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4403957, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
GRISARD MANAGEMENT AG, in Basel, CHE-101.281.730, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2017, Publ. 3640141).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lindenmeyer, Christoph, von Oberburg, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grisard, Adrian, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Milano (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Koch, Axel, von Einsiedeln, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.