Auskünfte zu GPI Holding SA
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber GPI Holding SA
- GPI Holding SA ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Aigle. GPI Holding SA gehört zur Branche «Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen» und ist aktuell aktiv.
- Im Management ist eine aktive Person eingetragen. Gegründet wurde die Firma am 05.10.2010.
- Der Handelsregistereintrag der Firma wurde zuletzt am 16.10.2023 angepasst. Unter Meldungen sind alle bisherigen Handelsregistereinträge abrufbar.
- Die Unternehmens-Identifikationsnummer der Firma GPI Holding SA lautet CHE-116.052.492.
- Unternehmen mit der gleichen Adresse: Baker & Norton Fiduciaire SA, Baker & Norton Invest SA, COALIA Sàrl.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
05.10.2010
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Aigle
Handelsregisteramt
VD
Handelsregister-Nummer
CH-550.1.075.851-6
UID/MWST
CHE-116.052.492
Branche
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
La société a pour but la prise et la gestion de participations dans des entreprises financières, commerciales et industrielles, en Suisse et à l 'étranger (pour but complet cf. statuts).
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: GPI Holding SA
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005861674, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
GPI Holding SA, à Aigle, CHE-116.052.492 (FOSC du 20.05.2021, p. 0/1005187634). Renoux Christian n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Devènes Régis, de Nendaz, à Saint-Gingolph, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
Publikationsnummer: HR02-1005187634, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
GPI Holding SA, à Aigle, CHE-116.052.492 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.
Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 10'000 actions nominatives de CHF 10.
Publikationsnummer: 5848024, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
GPI Holding SA, à Aigle, place du Marché 3, 1860 Aigle, CH-550-1075851-6. Nouvelle société anonyme.
Statuts:
22 septembre 2010.
But:
la société a pour but la prise et la gestion de participations dans des entreprises financières, commerciales et industrielles, en Suisse et à l 'étranger (pour but complet cf. statuts).
Capital-actions entièrement libéré:
CHF 100'000, divisé en 10'000 actions au porteur de CHF 10.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux actionnaires:
par écrit ou par courriel.
Administration:
Renoux Christian, de France, à Montreux, avec signature individuelle. Selon déclaration du conseil d'administration du 22 septembre 2010, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.