Auskünfte zu Mavag AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Mavag AG
- Mavag AG ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Neunkirch. Mavag AG gehört zur Branche «Herstellung von Maschinen und Teilen davon» und ist aktuell aktiv.
- Im Management sind 9 aktive Personen eingetragen.
- Die letzte Änderung im Handelsregister erfolgte am 21.06.2024. Alle Handelsregistereinträge können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF gespeichert werden.
- Die Firma ist im Handelsregister SH mit der UID CHE-114.012.079 eingetragen.
- Neben der Firma Mavag AG sind 2 weitere aktive Firmen an der gleichen Adresse eingetragen. Dazu gehören: Scherrer Immobilien AG, Scherrer Rebstock Stiftung.
Management (9)
neueste Verwaltungsräte
Thomas Otto Kehl,
Nakul Toshniwal,
Beat Arnold Hüsler,
Tarak Patel,
Ashok J. Patel
neuste Zeichnungsberechtigte
Thomas Otto Kehl,
Erich Hafen,
Nakul Toshniwal,
Beat Arnold Hüsler,
Bernhard Daniel Baur
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
04.01.2008
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Neunkirch
Handelsregisteramt
SH
Handelsregister-Nummer
CH-290.3.016.029-3
UID/MWST
CHE-114.012.079
Branche
Herstellung von Maschinen und Teilen davon
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Zweck der Gesellschaft ist die Projektierung, Konstruktion, Herstellung, Verkauf und Service von Anlagen und Apparaten für die Verfahrenstechnik. Die Gesellschaft kann alle mit ihrem Zweck zusammenhängende Geschäfte durchführen und sich auch an anderen Unternehmen irgendwelcher Art beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, Liegenschaften im In- und Ausland kaufen, verwalten und verkaufen, sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
OBT AG | Zürich | 14.12.2015 |
Frühere Revisionsstelle (2)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
FORVIS MAZARS SA | Zürich | 26.10.2010 | 13.12.2015 | |
Mäder + Baumgartner Treuhand AG | Neuhausen am Rheinfall | 31.07.2008 | 05.10.2010 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Mavag Ltd.
- GMM Mavag AG
- GMM Mavag Ltd.
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Mavag AG
Publikationsnummer: HR02-1006063740, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Mavag AG, in Neunkirch, CHE-114.012.079, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2022, Publ. 1005595793).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kehl, Thomas Otto, deutscher Staatsangehöriger, in Liederbach am Taunus (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005595793, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Mavag AG, in Neunkirch, CHE-114.012.079, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2021, Publ. 1005131021).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hafen, Erich, von Fisibach, in Seuzach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005131021, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Mavag AG, in Neunkirch, CHE-114.012.079, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2021, Publ. 1005099464).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Toshniwal, Nakul, indischer Staatsangehöriger, in Mumbai (IN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.