Auskünfte zu Gesytech GmbH
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Gesytech GmbH
- Gesytech GmbH mit Sitz in Burgdorf ist aktiv. Gesytech GmbH ist im Bereich «Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros» tätig.
- Die Firma wurde am 28.04.2009 gegründet.
- Die letzte Handelsregisteränderung erfolgte am 29.06.2020. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die gemeldete UID ist CHE-114.839.305.
- Es sind 2 weitere aktive Firmen an der gleichen Adresse eingetragen. Dazu gehören: Electrocom Installations GmbH, HEMS-TEC GmbH.
Management (3)
Geschäftsleitung
neuste Zeichnungsberechtigte
Daniel Niederhauser,
Bruno René Ritz,
Karin Niederhauser-Beer
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
28.04.2009
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Burgdorf
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-036.4.044.603-3
UID/MWST
CHE-114.839.305
Branche
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Dienstleistungen aller Art auf dem Gebiet der Gebäudesystemtechnik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (3)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Forum für Treuhand AG | Burgdorf | 19.10.2018 | 17.06.2020 | |
Biha AG | Bern | 28.12.2011 | 15.07.2018 | |
accontax Markus Gfeller Treuhand AG | Langenthal | 04.05.2009 | 28.04.2011 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Gesytech GmbH
Publikationsnummer: HR02-1004922478, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 116 vom 18.06.2020, publizierten TR-Eintrags Nr. 8'747 vom 15.06.2020 Gesytech GmbH, in Burgdorf, CHE-114.839.305, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2020, Publ. 1004913496).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritz, Bruno René, von Goms, in Grafenried (Fraubrunnen), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: von Fraubrunnen].
Publikationsnummer: HR02-1004913496, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Gesytech GmbH, in Burgdorf, CHE-114.839.305, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2018, Publ. 1004480147).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartmann, Remus Peter, von Ziefen, in Burgdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Blaser, Peter, von Langnau im Emmental, in Bern, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Forum für Treuhand AG (CHE-108.652.135), in Burgdorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederhauser, Daniel, von Wyssachen, in Burgdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Niederhauser-Beer, Karin, von Wyssachen und Trub, in Burgdorf, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Ritz, Bruno René, von Fraubrunnen, in Grafenried (Fraubrunnen), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Grafschaft, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: HR02-1004480147, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Gesytech GmbH, in Burgdorf, CHE-114.839.305, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2018, Publ. 4359813).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forum für Treuhand AG (CHE-108.652.135), in Burgdorf, Revisionsstelle.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.