Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Gerimo Generalbau AG in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
01.05.1985
Löschung im Handelsregister
18.05.2020
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Bern
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-035.3.011.225-3
UID/MWST
CHE-100.133.009
Branche
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Architektur, Generalbau, Totalbau, Finanzierung und Verwaltung sowie Kauf und Verkauf von Liegenschaften usw.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
KMS Treuhand & Revisions AG | Aarberg | <2004 | 17.05.2020 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Gerimo Generalbau AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Gerimo Generalbau AG in Liquidation
Publikationsnummer: HR03-1004891422, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Gerimo Generalbau AG in Liquidation, in Bern, CHE-100.133.009, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2018, Publ. 1004466801). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: HR02-1004466801, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Gerimo Generalbau AG, in Bern, CHE-100.133.009, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2017, Publ. 3840191).
Firma neu:
Gerimo Generalbau AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.09.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hostettler, Hans-Rudolf, von Rüschegg, in Ostermundigen, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zollikofen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Galbasini, Marco, von Graben, in Herrenschwanden (Kirchlindach), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 3840191, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Gerimo Generalbau AG, in Bern, CHE-100.133.009, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.1996).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KMS Treuhand AG, in Aarberg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KMS Treuhand & Revisions AG (CHE-106.542.814), in Aarberg, Revisionsstelle.