Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Adresse
c/o Haus Engadinerhof
via Maistra
7504 Pontresina
Auskünfte zu Genossenschaft Schweizer Bergsteigerschule Bernina-Bergell in Pontresina
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
27.08.1974
Löschung im Handelsregister
06.01.2010
Rechtsform
Genossenschaft
Rechtssitz der Firma
Pontresina
Handelsregisteramt
GR
Handelsregister-Nummer
CH-350.5.000.233-2
UID/MWST
CHE-107.716.229
Branche
Erbringung von sonstigen Unterrichtsdienstleistungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
In Verbindung mit Behörden, dem Kurverein, dem Schweizerischen Verband der Bergsteigerschulen und Dritten, die Ausbildung und das Bergtourenwesen in Pontresina und der Umgebung mittels geeigneten Massnahmen zu fördern, die Bergsteigerschule Pontresina in den bestehenden Formen zu betreiben und deren gedeihliche Entwicklung zu gewährleisten.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Genossenschaft Schweizer Bergsteigerschule Bernina-Bergell in Pontresina
Publikationsnummer: 5428862, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Genossenschaft Schweizer Bergsteigerschule Bernina-Bergell in Pontresina, in Pontresina, CH-350.5.000.233-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2009, S. 11, Publ. 5260268). Die Aktiven und das Fremdkapital gehen infolge Fusion auf die Bergsteigerschule Pontresina GmbH (CH-350.4.002.601-7), in Pontresina, über. Die Genossenschaft wird im Handelsregister gelöscht.
Publikationsnummer: 5260268, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Genossenschaft Schweizer Bergsteigerschule Bernina-Bergell in Pontresina, in Pontresina, CH-350.5.000.233-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 236 vom 08.12.2003, S. 9, Publ. 2017768).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenk, Othmar, von Ebnat-Kappel, in Pontresina, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guliano, Pierino, von Poschiavo, in Poschiavo, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paganino, Gino, von Brusio, in Samedan, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagmann, Fritz, von Sevelen, in Pontresina, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Jan, von Thalwil, in Pontresina, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Micheli, Carlo, von Poschiavo, in Li Curt (Poschiavo), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ovenstone, Andi, von Winterthur, in Sent, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Roffler, Mathis, von Grüsch, in Pontresina, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 2017768, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Genossenschaft Schweizer Bergsteigerschule Bernina-Bergell in Pontresina, in Pontresina, Genossenschaft (SHAB Nr. 289 vom 11.12.1985, S. 4645).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grass, Nuot, von Lavin, in Pontresina, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Florineth, Andrea, von Ftan, in St. Moritz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kochendörfer, Oscar, von Pontresina, in Pontresina, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nauer, Paul, von Herisau, in Pontresina, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Parli, Roman, von Sta. Maria i.M., in Pontresina, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rogantini, Alberto, von Arvigo, in Champfér Gde. St. Moritz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nigg, Paul, von Maienfeld, in Pontresina, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guliano, Pierino, von Poschiavo, in Poschiavo, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeberhard, Werner, von Urtenen-Schönbühl, in Maloja (Stampa), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Damaso, Ivo, von Hemberg, in Pontresina, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kirchofer, Thomas, von St. Gallen, in Pontresina, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Paganino, Gino, von Brusio, in Samedan, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tinner, Urs, von Sennwald, in Pontresina, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Bernhard, von Goldingen, in Pontresina, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.