Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Adresse
c/o BELTONE HÖRBERATUNG AG
Fürstenlandstrasse 17
9000 St. Gallen
Auskünfte zu Geers (Schweiz) AG
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
30.07.2001
Löschung im Handelsregister
03.07.2013
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
St. Gallen
Handelsregisteramt
SG
Handelsregister-Nummer
CH-170.3.024.957-1
UID/MWST
CHE-109.295.730
Branche
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, Durchführung von Rechtsgeschäften, die in den Aufgabenbereich einer Holding-Gesellschaft fallen. Die Gesellschaft kann verbundenen Gesellschaften (einschliesslich direkten und indirekten Mutter- und Schwestergesellschaften) Darlehen und andere Finanzierungen gewähren sowie Sicherheiten für beliebige Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften bestellen, insbesondere in Form von Garantien, Bürgschaften sowie Verpfändungen und Sicherheitsübereignungen von Aktiven der Gesellschaft, auch wenn diese Darlehen und Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse der verbundenen Gesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (3)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | St. Gallen | 04.03.2011 | 02.07.2013 | |
Ernst & Young AG | St. Gallen | 16.11.2007 | 03.03.2011 | |
BDO AG | St. Gallen | 22.07.2005 | 15.11.2007 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Geers (Switzerland Ltd.)
- Geers (Suisse SA)
- G-Power Finance AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Geers (Schweiz) AG
Publikationsnummer: 955317, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Geers (Schweiz) AG, in St. Gallen, CH-170.3.024.957-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 27.06.2012, Publ. 6739324). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die BELTONE HÖRBERATUNG AG, in St. Gallen (CH-290.3.004.456-1), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: 6739324, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Geers (Schweiz) AG, in St. Gallen, CH-170.3.024.957-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2012, Publ. 6504150).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Storm, Martijn, niederländischer Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 6504150, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Geers (Schweiz) AG, in St. Gallen, CH-170.3.024.957-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2011, S. 0, Publ. 6215636).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geers, Christian Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Storm, Martijn, niederländischer Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Richter, Joachim Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Effretikon (Illnau-Effretikon), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.