Auskünfte zu gheco capital sa
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber gheco capital sa
- gheco capital sa in Disentis/Mustér ist eine Aktiengesellschaft aus dem Bereich «Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen». gheco capital sa ist aktiv.
- Es sind 2 aktive Personen im Management eingetragen.
- Alle vergangenen Änderungen können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF speichert werden. Die letzte Änderung im Handelsregister gab am 22.06.2020.
- Die Firma ist im Handelsregister des Kantons GR unter der UID CHE-394.505.042 eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
22.11.2012
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Disentis/Mustér
Handelsregisteramt
GR
Handelsregister-Nummer
CH-350.3.011.552-6
UID/MWST
CHE-394.505.042
Branche
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Der Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Veräusserung und die Finanzierung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art; kann Treuhandgeschäfte tätigen, Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- gheco capital ag
- gheco capital ltd.
- gecco capital sa
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: gheco capital sa
Publikationsnummer: HR02-1004916579, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
gecco capital sa, in Trin, CHE-394.505.042, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2012, S.0, Publ. 6948986).
Statutenänderung:
26.05.2020.
Firma neu:
gheco capital sa.
Uebersetzungen der Firma neu:
(gheco capital ag) (gheco capital ltd.).
Sitz neu:
Disentis/Mustér.
Domizil neu:
Via Sursilva 19, 7180 Disentis/Mustér.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 75'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pally, Corsin, von Medel, in Trin, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Monn, Paul, von Disentis/Mustér, in Bergdietikon, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Monn, Lucia, von Disentis/Mustér, in Trin, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.