Auskünfte zu Immo Amstutz SA
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Immo Amstutz SA
- Immo Amstutz SA hat den Sitz in Fornet-Dessous und ist aktiv. Tätig ist sie im Bereich «Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen».
- Im Management sind 3 aktive Personen eingetragen.
- Die Firma änderte den Handelsregistereintrag zuletzt am 21.12.2023, unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die Firma ist im Handelsregister BE mit der UID CHE-105.794.359 eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
14.06.1991
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Petit-Val
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-073.2.012.290-4
UID/MWST
CHE-105.794.359
Branche
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, die Überbauung und den Verkauf von Grundstücken. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (3)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
axalta Revisionen AG | Sutz-Lattrigen | 25.05.2022 | 04.07.2022 | |
ENGEL COPERA AG | Köniz | 09.12.2019 | 24.05.2022 | |
CTM Treuhand AG | Bern | 09.10.2014 | 08.12.2019 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Fromagerie Amstutz SA
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Immo Amstutz SA
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005916694, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Immo Amstutz SA, in Petit-Val, CHE-105.794.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2022, Publ. 1005512166).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jeitziner, Roland, von Naters, in Münchenbuchsee, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zihlmann, Bernhard, von Escholzmatt-Marbach, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005512166, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Fromagerie Amstutz SA, in Petit-Val, CHE-105.794.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2022, Publ. 1005481476).
Statutenänderung:
27.06.2022. [gestrichen: Transformation: La société en nom collectif est transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 27.06.2005 et bilan au 31.12.2004, présentant des actifs de CHF 7'951'082.85 et des passifs envers les tiers de CHF 7'751'082.85, contre attribution aux associés de 200 actions nominatives de CHF 1'000.-- entièrement libérées.]. [gestrichen: Transfert de patrimoine: selon contrat du 24.06.2015, la société a transféré des actifs pour CHF 207'870.52 et des passifs envers les tiers pour CHF 15'630.45 à la société Maison de la Tête de Moine Sàrl, à Saicourt (CHE-157.137.849).
Contre-prestation:
aucune .].
Umwandlung:
Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 27.06.2005 und Bilanz per 31.12.2004 mit Aktiven von CHF 7'951'082.85 und Fremdkapital von CHF 7'751'082.85 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, wobei die Gesellschafter 200 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 erhalten.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 24.06.2015 Aktiven von CHF 207'870.52 und Fremdkapital von CHF 15'630.45 auf die Maison de la Tête de Moine Sàrl, in Saicourt (CHE-157.137.849).
Gegenleistung:
Keine.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 27.06.2022 und Inventar per 31.12.2021 Aktiven von CHF 4'335'307.18 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'872'113.31 auf die Gaudis AG (neu: Fromagerie Amstutz SA), in Beromünster (neu: in Petit-Val) (CHE-265.921.202).
Gegenleistung:
Keine.
Firma neu:
Immo Amstutz SA.
Domizil neu:
Fromagerie 46, 2717 Fornet-Dessous.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, die Überbauung und den Verkauf von Grundstücken. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 200 actions au porteur de CHF 1'000.00].
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief oder durch E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 27.06.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Christina, de Hildisrieden, à Lenzburg, membre du conseil d'administration et déléguée, mit Einzelunterschrift;
axalta Revisionen AG (CHE-421.858.060), à Sutz (Sutz-Lattrigen), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jeitziner, Roland, von Naters, in Münchenbuchsee, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Amstutz, Menno, von Sigriswil, in Fornet-Dessous (Petit-Val), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bellelay (Saicourt), Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift];
Amstutz, Daniel Christian, von Sigriswil, in Saulcy, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Amstutz, Daniel-Christian]. Die Eintragungen in das Handelsregister sind übersetzt worden und erfolgen neu in deutscher Sprache.
Publikationsnummer: HR02-1005481476, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Fromagerie Amstutz SA, à Petit-Val, CHE-105.794.359, société anonyme (No. FOSC 14 du 22.01.2020, Publ. 1004811020).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
ENGEL COPERA AG (CHE-103.132.443), à Liebefeld (Köniz), organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Bachmann, Christina, de Hildisrieden, à Lenzburg, membre du conseil d'administration et déléguée, avec signature individuelle;
Jeitziner, Roland, de Naters, à Münchenbuchsee, président du conseil d'administration, sans droit de signature [précédemment: président du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Amstutz, Daniel-Christian, de Sigriswil, à Saulcy, membre du conseil d'administration, sans droit de signature [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
axalta Revisionen AG (CHE-421.858.060), à Sutz (Sutz-Lattrigen), organe de révision.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.