Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Hauptsitz
Weitere Zweigniederlassungen (1)
Auskünfte zu Fritz Aeppli & Co. AG
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
05.10.2000
Rechtsform
Zweigniederlassung mit Hauptsitz in CH
Rechtssitz der Firma
Davos
Handelsregisteramt
GR
Handelsregister-Nummer
CH-350.9.000.696-7
UID/MWST
CHE-404.161.578
Branche
Allgemeiner Hochbau
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Baugeschäft
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Aeppli Fritz & Co AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Fritz Aeppli & Co. AG
Publikationsnummer: 4137850, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Fritz Aeppli & Co. AG, in Davos, CH-350.9.000.696-7, Betrieb eines Baugeschäftes, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2002, S. 7, Publ. 590398).
mit Hauptsitz in:
Zollikon. Infolge Aufhebung dieser Zweigniederlassung wird der auf sie bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht.
Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Fritz Aeppli & Co. AG, in Davos, Betrieb eines Baugeschäftes, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2002, S. 7, Publ. 579746).
mit Hauptsitz in:
Zollikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grütter, Markus, von Andwil, in Davos Dorf (Davos), Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift beschränkt auf die Zweigniederlassung.
Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Fritz Aeppli & Co. AG, in Davos, Betrieb eines Baugeschäftes, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2002, S. 6, Publ. 418614).
mit Hauptsitz in:
Zollikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heeb, Peter, von Altstätten, in Davos, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift beschränkt auf die Zweigniederlassung.