Adresse
c/o Fondation de Verdeil
avenue du Grey 38
1000 Lausanne 22
Auskünfte zu Fondation Pages Romandes
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Fondation Pages Romandes
- Fondation Pages Romandes aus Lausanne 22 ist im Bereich «Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen» tätig und aktiv.
- Im Management sind 7 aktive Personen eingetragen. Gegründet wurde die Organisation am 09.12.1997.
- Unter Meldungen sehen Sie alle Anpassungen des Handelsregistereintrages. Die letzte Anpassung gab es am 23.07.2024.
- Die Organisation ist im Handelsregister VD mit der UID CHE-110.404.351 eingetragen.
Management (7)
neueste Stiftungsräte
Olivier Salamin,
Jérôme Läderach,
Guillaume Savary,
Maëlle Dubath,
Marie-Christine Ukelo Mbolo Merga
neuste Zeichnungsberechtigte
Jérôme Läderach,
Marie-Christine Ukelo Mbolo Merga,
Giovanni Iacomini
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
09.12.1997
Rechtsform
Stiftung
Rechtssitz der Firma
Lausanne
Handelsregisteramt
VD
Handelsregister-Nummer
CH-550.0.171.915-0
UID/MWST
CHE-110.404.351
Branche
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Assurer la parution de la revue "Pages Romandes".
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Fiva Audit SA | Sion | 07.08.2018 |
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
DAFICO Fiduciaire SA | Sion | 23.07.2010 | 06.08.2018 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Fondation Pages Romandes
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1006091932, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
Fondation Pages Romandes, à Lausanne, CHE-110.404.351 (FOSC du 13.05.2024, p. 0/1006030632). Salamin Olivier, de Anniviers, à Lausanne, est membre du conseil de fondation, sans signature.
Publikationsnummer: HR02-1006030632, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
Fondation Pages Romandes, à Lausanne, CHE-110.404.351 (FOSC du 04.10.2023, p. 0/1005852512). Blanc Cédric n'est plus membre du conseil de fondation;
sa signature est radiée. Läderach Jérôme est nommé président et continue à signer collectivement à deux, désormais sans restriction.
Autre adresse:
Chemin de la Pierre 36, c/o Sarah Cornaz, 1023 Crissier.
Publikationsnummer: HR02-1005852512, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
Fondation Pages Romandes, à Lausanne, CHE-110.404.351 (FOSC du 05.05.2023, p. 0/1005739847). L'organe de révision AAA Audit Sàrl (CHE-114.588.095) a modifié sa raison de commerce en Fiva Audit SA (CHE-114.588.095).
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.