Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Adresse
c/o Peter Schneeberger
Rebenweg
2575 Täuffelen
Auskünfte zu Fleckviehzuchtgenossenschaft von Täuffelen und Umgebung in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
03.08.1950
Löschung im Handelsregister
21.09.2015
Rechtsform
Genossenschaft
Rechtssitz der Firma
Täuffelen
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-073.5.003.192-0
UID/MWST
CHE-102.215.405
Branche
Verbände und Vereinigungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Förderung der schweizerischen Fleckviehzucht.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Fleckviehzuchtgenossenschaft von Täuffelen und Umgebung
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Fleckviehzuchtgenossenschaft von Täuffelen und Umgebung in Liquidation
Publikationsnummer: 2382315, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Fleckviehzuchtgenossenschaft von Täuffelen und Umgebung in Liquidation, in Täuffelen, CHE-102.215.405, Genossenschaft (SHAB Nr. 179 vom 14.09.2012, Publ. 6848528). Die Liquidation ist beendet. Die Genossenschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: 6848528, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Fleckviehzuchtgenossenschaft von Täuffelen und Umgebung, in Täuffelen, CH-073.5.003.192-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.1990, S. 1543).
Statutenänderung:
05.04.2012.
Firma neu:
Fleckviehzuchtgenossenschaft von Täuffelen und Umgebung in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Peter Schneeberger, Rebenweg , 2575 Täuffelen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Ohne persönliche Haftung.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich oder durch Inserate im Amtsanzeiger.. Gemäss Erklärung vom 05.04.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.04.2012 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Hans Barbey, Burg 20, 2575 Hagneck. [Die Bemerkung zum Vorstand wird gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend] [gestrichen: Vorstand: 3 bis 5 Mitglieder.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schlechten-Hurni, Alfred, von Rüeggisberg, in Sutz-Lattrigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmann-Kuser, Peter, von Mörigen, in Mörigen, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmann-Gassner, Hans, von Sutz-Lattrigen, in Sutz-Lattrigen, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenni, Hans, von Bangerten, in Mörigen, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator;
Barbey, Hans, von Chardonne, in Hagneck, Mitglied und Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Barbey-Schreyer, Hans, Beisitzer ohne Zeichnungsberechtigung];
Schneeberger-Rohrbach, Peter, von Täuffelen, in Täuffelen, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Streit, Hans Ulrich, von Wald BE, in Hagneck, Mitglied und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung.
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Fleckviehzuchtgenossenschaft von Täuffelen und Umgebung, in Täuffelen (SHAB Nr.254 vom 30.10.1975, S.2896). Walter Schlechten, Präsident;
Ernst Kiener, Vizepräsident;
Hans Laubscher, Sekretär, sowie Hansueli Hofmann, Kassier, sind aus dem Vorstand ausgeschieden;
ihre Unterschriften sind erloschen.
Neu wurden mit Kollektivunterschrift zu zweien in den Vorstand gewählt:
Alfred Schlechten-Hurni, von Rüeggisberg, in Sutz-Lattrigen, Präsident;
Peter Schneeberger-Rohrbach, von und in Täuffelen, Vizepräsident;
Hans Hofmann-Gassner, von und in Sutz-Lattrigen, Kassier, sowie Peter Hofmann-Kuser, von und in Mörigen, Sekretär.