Auskünfte zu Ferris Solutions AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Ferris Solutions AG
- Ferris Solutions AG ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Cham. Ferris Solutions AG gehört zur Branche «Erbringen von IT-Dienstleistungen» und ist aktuell aktiv.
- Im Management sind 3 aktive Personen eingetragen.
- Die letzte Handelsregisteränderung erfolgte am 15.05.2024. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die Unternehmens-Identifikationsnummer der Firma Ferris Solutions AG lautet CHE-227.138.879.
- An der gleichen Adresse sind 76 weitere aktive Firmen eingetragen. Dazu gehören: ADSPIRE GmbH, Advanced Services AG, Akkordbau GA GmbH.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
11.08.2014
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Cham
Handelsregisteramt
ZG
Handelsregister-Nummer
CH-170.4.012.794-4
UID/MWST
CHE-227.138.879
Branche
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Informatik- und Personalbereich sowie den Handel mit Hard- und Software sowie Daten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Businger Treuhand GmbH | Oberwil (BL) | 07.11.2022 |
Frühere Revisionsstelle (2)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Martin Treuhand AG | Muttenz | 21.01.2016 | 06.11.2022 | |
Breves Treuhand AG | Zug | 14.08.2014 | 20.01.2016 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Integration Alpha GmbH
- Integration Alpha Ltd liab. Co
- Integration Alpha S.à r.l.
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ferris Solutions AG
Publikationsnummer: HR02-1006032393, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Integration Alpha GmbH, in Cham, CHE-227.138.879, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2022, Publ. 1005598169).
Statutenänderung:
25.04.2024.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig auf CHF 110'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 25.04.2024 und Bilanz per 31.12.2023 mit Aktiven von CHF 1'137'108.72 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'094'439.30 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die bisherigen Gesellschafter und der mit der Stammkapitalerhöhung neu hinzutretende Gesellschafter erhalten für die bisherigen Stammanteile 110'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
Ferris Solutions AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Ferris Solutions SA) (Ferris Solutions Ltd).
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Informatik- und Personalbereich sowie den Handel mit Hard- und Software sowie Daten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 110'000.00 [bisher: CHF 24'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 110'000.00.
Aktien neu:
110'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaminsky, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Stein am Rhein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Debus, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Selva, Marco, von Onsernone, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005046433, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Integration Alpha GmbH, in Cham, CHE-227.138.879, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2018, Publ. 4142625).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaminsky, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Stein am Rhein, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 72 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Selva, Marco, von Onsernone, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 84 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Debus, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 84 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 4079939, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Integration Alpha GmbH, in Risch, CHE-227.138.879, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2017, Publ. 3502635).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koblmiller-Kampmüller, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Risch, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaminsky, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Stein am Rhein, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 72 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Selva, Marco, von Onsernone, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 84 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Debus, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 84 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.