Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu fagus eco-ing GmbH in liq.
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
19.12.2001
Löschung im Handelsregister
31.08.2006
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Aarberg
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-073.4.014.080-0
UID/MWST
CHE-109.426.110
Branche
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Dienstleistungen in den Bereichen Ingenieurwesen, Natur, Umwelt und Bildung. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- fagus eco-ing GmbH
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: fagus eco-ing GmbH in liq.
Publikationsnummer: 3528066, Handelsregister-Amt Bern, (36)
fagus eco-ing GmbH in liq., in Aarberg, CH-073.4.014.080-0, Dienstleistungen in den Bereichen Ingenieurwesen, Natur usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2004, S. 5, Publ. 2605654). Liquidation beendet. Gesellschaft erloschen.
Publikationsnummer: 2605654, Handelsregister-Amt Bern, (36)
fagus eco-ing GmbH, in Aarberg, CH-073.4.014.080-0, Dienstleistungen in den Bereichen Ingenieurwesen, Natur usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2001, S. 10209).
Firma neu:
fagus eco-ing GmbH in liq.. Auflösung der Gesellschaft durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.11.2004.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mühlethaler, Urs, von Bleienbach, in Münchenbuchsee, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: in Bargen BE, Gesellschafter und Geschäftsführer].
Handelsregister-Amt Bern, (36)
fagus eco-ing GmbH, in Aarberg, Bahnhofstrasse 1, 3270 Aarberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.12.2001.
Zweck:
Dienstleistungen in den Bereichen Ingenieurwesen, Natur, Umwelt und Bildung. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt diverse Vermögenswerte (Informatik, Büroeinrichtung, Papeterie und Bibliothek, Fahrzeug) gemäss Sacheinlagevertrag vom 11.12.2001 zum Preis von CHF 9'000.--, wovon CHF 9'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich.
Eingetragene Personen:
Mühlethaler, Urs, von Bleienbach, in Bargen BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Mühlethaler, Maria Katharina, von Bleienbach und Ruswil, in Bargen BE, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.