Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Eupro Chur AG
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
26.03.2008
Löschung im Handelsregister
13.06.2017
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Chur
Handelsregisteramt
GR
Handelsregister-Nummer
CH-350.3.010.334-8
UID/MWST
CHE-114.144.396
Branche
Vermittlung Zeitarbeitskräfte
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Alle Aktivitäten im Bereich der Personalvermittlung und des Personalverleihs; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (3)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Treviso Treuhand AG St. Gallen | St. Gallen | 29.09.2014 | 12.06.2017 | |
Schmid Management AG | Füllinsdorf | 06.06.2011 | 28.09.2014 | |
Zovag Treuhand AG | Widnau | 01.04.2008 | 05.06.2011 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Eupro Chur AG
Publikationsnummer: 3576043, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Eupro Chur AG, in Chur, CHE-114.144.396, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2016, Publ. 2619297). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Eupro AG, in St. Gallen (CHE-108.706.417), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: 2619297, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Eupro Chur AG, in Chur, CHE-114.144.396, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 28.10.2015, Publ. 2449255).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scola, Walter, italienischer Staatsangehöriger, in Mörschwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Held, Jürg, von Churwalden, in Chur, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 2449255, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Eupro Chur AG, in Chur, CHE-114.144.396, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 29.09.2014, Publ. 1738477).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scola, Walter, italienischer Staatsangehöriger, in Mörschwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Held, Jürg, von Churwalden, in Chur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.