Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Adresse
c/o Swissgrid AG
Werkstrasse 12
5080 Laufenburg
Auskünfte zu EGL NE1 AG
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
22.04.1987
Löschung im Handelsregister
03.07.2013
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Laufenburg
Handelsregisteramt
AG
Handelsregister-Nummer
CH-400.3.007.019-3
UID/MWST
CHE-103.894.553
Branche
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Betrieb, Planung, Bau und Instandhaltung sowie Erneuerung von Anlagen zur Übertragung von Energie sowie Erbringung von damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen aller Art; kann Zweigniederlassungen errichten, Vertretungen übernehmen, sich an Unternehmen beteiligen, diese finanzieren, oder solche gründen oder erwerben sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Basel | <2004 | 02.07.2013 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- EGL Grid AG
- KB Aktiengesellschaft für Kernbrennstoffe
- KB AG für Kernbrennstoffe
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: EGL NE1 AG
Publikationsnummer: 956199, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
EGL NE1 AG, in Laufenburg, CHE-103.894.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2013, Publ. 946697). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Swissgrid AG, in Laufenburg (CHE-112.175.457), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: 946697, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
EGL Grid AG, in Laufenburg, CHE-103.894.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2013, Publ. 7022152).
Statutenänderung:
24.06.2013.
Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven geht gemäss Spaltungsplan vom 15.04.2013 auf die neu gegründete EGL Grid AG, in Laufenburg (CHE-343.775.743), über.
Firma neu:
EGL NE1 AG.
Publikationsnummer: 7022152, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
EGL Grid AG, in Laufenburg, CHE-103.894.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2011, Publ. 6479266).
Statutenänderung:
10.01.2013.
Domizil neu:
c/o Swissgrid AG, Werkstrasse 12, 5080 Laufenburg.
Zweck neu:
Betrieb, Planung, Bau und Instandhaltung sowie Erneuerung von Anlagen zur Übertragung von Energie sowie Erbringung von damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen aller Art;
kann Zweigniederlassungen errichten, Vertretungen übernehmen, sich an Unternehmen beteiligen, diese finanzieren, oder solche gründen oder erwerben sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtige Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung vom 18.01.2001 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt nach der Kapitalerhöhung vom 18.01.2001 ein elektrisches Höchstspannungsnetz (220/380-kV-Spannungsebene), Anteile an Gemeinschaftsanlagen des Höchstspannungsnetzes, Betriebsgebäude samt Inventar sowie die zum Höchstspannungsnetz und dem Betriebsgebäude zugehörigen Grundstücke zum Maximalpreis von CHF 370'000'000.-- zu übernehmen.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen per uneingeschriebenen oder nach Ermessen des Verwaltungsrates per eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amthauer, Dr. Edgar, deutscher Staatsangehöriger, in Laufenburg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rudolf, Andreas, von Basel, in Bellikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Guy, von Sigriswil, in Geroldswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geist, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Waldshut-Tiengen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Pierre-Alain, von Wattwil, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hechler, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Küttigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baroni, Luca, von Basel und Roggwil TG, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.