Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Domino Concept GmbH in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
17.04.1996
Löschung im Handelsregister
25.02.2008
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Salenstein
Handelsregisteramt
TG
Handelsregister-Nummer
CH-440.4.011.371-6
UID/MWST
CHE-108.435.052
Branche
Erbringung von Vermietungsdienstleistungen (Gebrauchsgüter)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Anbieten von Dienstleistungen aller Art für Veranstaltungen, Anlässe und Verpflegungsstätten. Die Gesellschaft kann Liegenschaften, Grundstücke und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Domino Concept GmbH
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Domino Concept GmbH in Liquidation
Publikationsnummer: 4357196, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Domino Concept GmbH in Liquidation, in Salenstein, CH-440.4.011.371-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2006, S. 13, Publ. 3524760). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht .
Publikationsnummer: 3524760, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Domino Concept GmbH, in Salenstein, CH-440.4.011.371-6, Anbieten von Dienstleistungen aller Art für Veranstaltungen, Anlässe und Verpflegungsstätten. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 82 vom 29.04.1996, S. 2431).
Firma neu:
Domino Concept GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.08.2006 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Yvonne Baer-Rüedi, Eugensbergstrasse 6, 8268 Salenstein.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baer, Hanspeter, von Langrickenbach, in Salenstein, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Baiker, Markus, von Bichelsee-Balterswil, in Tägerwilen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baer-Rüedi, Yvonne, von Langrickenbach, in Salenstein, Gesellschafterin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [bisher: Gesellschafterin];
Baiker-Schuler, Irmgard, von Bichelsee-Balterswil, in Kreuzlingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [bisher: in Tägerwilen];
Bommeli, Saskia, von Berg TG, in Salenstein, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Fuchs, Matthias, von Sennwald, in Tägerwilen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift].
Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Domino Concept GmbH, in Salenstein, Ermatingerstrasse 7, 8268 Salenstein, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.4.1996.
Zweck:
Anbieten von Dienstleistungen aller Art für Veranstaltungen, Anlässe und Verpflegungsstätten. Die Gesellschaft kann Liegenschaften, Grundstücke und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
Fr.20000.
Liberierung Stammkapital:
Fr.20000. Publikationsorgan. SHAB.
Eingetragene Personen:
Baer Hanspeter, von Langrickenbach, in Salenstein, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Bommeli Saskia, von Berg TG, in Salenstein, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von Fr.5000;
Baer-Rüedi Yvonne, von Langrickenbach, in Salenstein, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von Fr.5000;
Baiker-Schuler Irmgard, von Bichelsee, in Tägerwilen, Gesellschafterin, mit einer Stammeinlage von Fr.5000;
Fuchs Matthias, von Sennwald SG, in Tägerwilen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von Fr.5000;
Baiker Markus, von Bichelsee, in Tägerwilen, mit Einzelunterschrift.