Auskünfte zu Denkstark GmbH
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Denkstark GmbH
- Denkstark GmbH aus Boniswil ist im Bereich «Erbringung von PR-Dienstleistungen» tätig und aktiv.
- Das Management der Firma Denkstark GmbH besteht aus einer Person.
- Die Firma hat ihren Handelsregistereintrag zuletzt am 26.03.2018 angepasst. Alle bisherigen Handelsregistereinträge sind unter Meldungen verfügbar.
- Die Firma ist im Handelsregister des Kantons AG unter der UID CHE-114.757.937 eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
09.03.2009
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Boniswil
Handelsregisteramt
AG
Handelsregister-Nummer
CH-020.4.039.667-3
UID/MWST
CHE-114.757.937
Branche
Erbringung von PR-Dienstleistungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Zweck der Gesellschaft ist die Beratung und Vermittlung von Tätigkeiten im Unterhaltungs- und Informationsbereich, das Vermitteln von Kommunikations- und Auftrittskompetenz, die Planung von Konzepten für Medien inkl. neuer Medien sowie die Durchführung von Veranstaltungen und kulturellen Anlässen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Denkstark GmbH
Publikationsnummer: 4134403, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Denkstark GmbH, in Boniswil, CHE-114.757.937, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2011, Publ. 6084358).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hering, Björn, von Bern, in Murten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischlin, Franz, von Ingenbohl, in Boniswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 6084116, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Denkstark GmbH, in Zürich, CH-020.4.039.667-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2009, S. 25, Publ. 4923978). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Boniswil im Handelsregister des Kantons Aargau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.
Publikationsnummer: 6084358, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Denkstark GmbH, bisher in Zürich, CH-020.4.039.667-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2009, S. 25, Publ. 4923978).
Gründungsstatuten:
23.02.2009.
Statutenänderung:
30.12.2010.
Sitz neu:
Boniswil.
Domizil neu:
Halden 15, 5706 Boniswil.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Beratung und Vermittlung von Tätigkeiten im Unterhaltungs- und Informationsbereich, das Vermitteln von Kommunikations- und Auftrittskompetenz, die Planung von Konzepten für Medien inkl. neuer Medien sowie die Durchführung von Veranstaltungen und kulturellen Anlässen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen der Gesellschafter sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Gründer vom 23.02.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hering, Björn, von Bern, in Murten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1,000.00 (wie bisher);
Fischlin, Franz, von Ingenbohl, in Boniswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zürich].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.