Auskünfte zu D Pro, Dos Santos Saraiva Frederico
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber D Pro, Dos Santos Saraiva Frederico
- D Pro, Dos Santos Saraiva Frederico hat den Sitz in Develier, ist aktiv und im Bereich «Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern» tätig.
- D Pro, Dos Santos Saraiva Frederico hat eine Person im Management.
- Alle Anpassungen am Handelsregistereintrag finden Sie unter Meldungen. Die letzte Anpassung erfolgte am 08.03.2021.
- Die Firma D Pro, Dos Santos Saraiva Frederico ist unter der UID CHE-249.727.446 eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
18.02.2019
Rechtsform
Einzelfirma
Rechtssitz der Firma
Develier
Handelsregisteramt
JU
Handelsregister-Nummer
CH-670.2.008.081-3
UID/MWST
CHE-249.727.446
Branche
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Travaux d'entretien et de réparation de véhicules pour clients privés et commerciaux.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- D Pro SNC
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: D Pro, Dos Santos Saraiva Frederico
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005118441, Handelsregister-Amt Jura, (670)
D Pro SNC, à Develier, CHE-249.727.446, société en nom collectif (No. FOSC 36 du 21.02.2019, Publ. 1004572380).
Nouvelle raison de commerce:
D Pro, Dos Santos Saraiva Frederico.
Nouvelle adresse:
Route de Courtételle 49, 2802 Develier.
Nouvelle nature juridique:
entreprise individuelle. La société est dissoute et radiée par suite de retrait de l'associé Shpend Bajrami le 31.12.2020. Continuation des affaires au sens de l'art. 579 CO par l'associé restant.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bajrami, Shpend, ressortissant kosovar, à Delémont, associé, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Dos Santos Saraiva, Frederico Carlos, ressortissant portugais, à Delémont, titulaire, avec signature individuelle [précédemment: associé, avec signature collective à deux].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.