Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Cecon AG in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
30.11.1988
Löschung im Handelsregister
29.03.2010
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Visp
Handelsregisteramt
VS
Handelsregister-Nummer
CH-600.3.000.773-5
UID/MWST
CHE-101.532.694
Branche
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Unternehmensberatung, Projektmanagement, Erwerb und Verwaltung von Immobilien sowie Beteiligung an andern Unternehmen oder Gesellschaften.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Clausen Treuhand AG | Visp | 04.05.2005 | 28.03.2010 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Cecon AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Cecon AG in Liquidation
Publikationsnummer: 5564104, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Cecon AG in Liquidation, in Visp, CH-600.3.000.773-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2009, S. 23, Publ. 5019912). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird mit Bestätigung des Revisors vom 08.01.2010 vor Ablauf des Sperrjahres gelöscht .
Publikationsnummer: 5019912, Handelsregister-Amt Wallis
Cecon AG, in Visp, CH-600.3.000.773-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2005, S. 17, Publ. 2823322).
Firma neu:
Cecon AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.05.2009 aufgelöst.
Liquidationsdomizil:
c/o Christoph Ceppi, Gstein Strasse, 3940 Steg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ceppi, Christoph, von Mendrisio, in Steg, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied des Verwaltungsrates].
Publikationsnummer: 2823322, Handelsregister-Amt Wallis
Cecon AG, in Visp, CH-600.3.000.773-5, Unternehmensberatung etc. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 21.12.2000, S. 8743).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ferrarini, Renato, in Brig-Glis, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clausen Treuhand AG, in Brig-Glis, Revisionsstelle.