Über büchel ARCHITEKTUR AG
- Das Management der am 15.07.1980 gegründeten Firma büchel ARCHITEKTUR AG besteht aus 0 Personen.
- Die letzte Handelsregisteränderung erfolgte am 01.04.2015. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Neben der Firma büchel ARCHITEKTUR AG sind 2 weitere aktive Firmen an der gleichen Adresse eingetragen. Dazu gehören: AW Immobilien Anstalt, BUWA Anstalt.
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste Meldungen für büchel ARCHITEKTUR AG
Publikationsnummer: 20193445, (1)
Handelsregister 01/04/2015, büchel ARCHITEKTUR AG, Eschen (FL-0001.074.868-0)Aktiengesellschaft Statutenänderung: 30.03.2015. Firma bzw.
Name neu:
büchel ARCHITEKTUR AG.
Sitz neu:
Eschen.
Repräsentanz/Zustelladresse neu:
Haldengasse 9, 9492 Eschen. Statutenänderung lt. Beschluss der Generalversammlung vom 30.03.2015.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Heeb, Werner Bernhard, StA: Liechtenstein, 9491 Ruggell, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 20072209, (1)
Firmenindex GBOERA, 17.12.2008, 2008 Öffentlichkeitsregisteramt, Änderung, 17.12.2008 W. Heeb + Partner Architekturbüro Aktiengesellschaft, Nendeln (FL-0001.074.868-0) Statutenänderung laut Beschluss der Generalversammlung vom 16.12.2008.
Neuer Firmenwortlaut:
HEEB & BÜCHEL ARCHITEKTURBÜRO AG.
Wurde bestellt:
Mitglied, Einzelunterschrift, Alwin Büchel, 9492 Eschen, Liechtenstein.
Heimatland:
Liechtenstein.
Wurde bestellt:
Revisionsstelle, REVISA TREUHAND ANSTALT, 9494 Schaan, Liechtenstein