Adresse
Chemin des Leppes 14
1816 Chailly-Montreux
Auskünfte zu Borgya Sàrl
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Borgya Sàrl
- Borgya Sàrl hat den Sitz in Chailly-Montreux und ist aktiv. Tätig ist sie im Bereich «Tierarzt».
- Das Management der Firma Borgya Sàrl besteht aus 5 Personen.
- Unter Meldungen finden Sie alle Handelsregisteränderung, die letzte erfolgte am 19.04.2024.
- Die Firma Borgya Sàrl ist unter der UID CHE-102.305.072 eingetragen.
Management (5)
neuste Zeichnungsberechtigte
Maxime François N Evrard,
Monica Alexandra Rodrigues Morais Moura
Geschäftsleitung
Maxime François N Evrard,
Monica Alexandra Rodrigues Morais Moura
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
27.12.1994
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Montreux
Handelsregisteramt
VD
Handelsregister-Nummer
CH-550.0.157.800-5
UID/MWST
CHE-102.305.072
Branche
Tierarzt
Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Toutes prestations de services, notamment dans les domaines administratifs, financiers et de soins des animaux et toutes activités de recherches et de consulting qui y sont liés.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Borgya S. à r.l.
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Borgya Sàrl
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1006013626, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
Borgya Sàrl, à Montreux, CHE-102.305.072 (FOSC du 15.01.2024, p. 0/1005934549). Roch Marie, qui n'est plus associée-gérante et dont la signature est radiée, cède ses 86 parts de CHF 100, par 22 parts de CHF 100 chacun à la gérante Rodrigues Morais Moura Mónica Alexandra, nouvelle associée, titulaire de 22 parts de CHF 100, au gérant Evrard Maxime François N, maintenant à Saint-Martin (FR), nouvel associé, titulaire de 22 parts de CHF 100, à Feidt Jean-Baptiste, de France, à Châtel-Saint-Denis, nouvel associé sans signature, titulaire de 22 parts de CHF 100, et par 20 parts de CHF 100 à Lenaerts Hendrik, de Belgique, à Gruyères, nouvel associé sans signature, titulaire de 20 parts de CHF 100.
Publikationsnummer: HR02-1005305448, Handelsregister-Amt Waadt
Borgya S. à r.l., à Montreux, CHE-102.305.072 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Terrail Jacques, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radieé, cède ses 190 parts de CHF 100 à Animavet SA (CHE-288.202.555), à Châtel-Saint-Denis, nouvelle associée. Terrail Cathy, qui n'est plus associée, cède ses 10 parts de CHF 100 à Animavet SA (CHE-288.202.555), à Châtel-Saint-Denis, désormais titulaire de 200 parts de CHF 100.
Nouveaux gérants:
Evrard Maxime François N, de Belgique, à Châtel-Saint-Denis avec signature collective à deux, et Rodrigues Morais Moura Mónica Alexandra, du Portugal, à Châtel-Saint-Denis, présidente, avec signature collective à deux.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.