Auskünfte zu Beteiligungs - GmbH
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Beteiligungs - GmbH
- Beteiligungs - GmbH hat den Sitz in Zug und ist aktiv. Sie ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und in der Branche «Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen» tätig.
- Beteiligungs - GmbH wurde am 07.12.1959 gegründet.
- Der Handelsregistereintrag der Firma wurde zuletzt am 18.07.2019 angepasst. Unter Meldungen sind alle bisherigen Handelsregistereinträge abrufbar.
- Die gemeldete UID lautet CHE-102.911.781.
- Es sind 18 weitere aktive Firmen an derselben Adresse eingetragen. Dazu gehören: ACH AG, Alhambra AG, AvaMed AG.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
07.12.1959
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Zug
Handelsregisteramt
ZG
Handelsregister-Nummer
CH-170.4.000.382-2
UID/MWST
CHE-102.911.781
Branche
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Beteiligung an industriellen, gewerblichen und kaufmännischen Unternehmungen, Verwaltung von Vermögenswerten aller Art, Verwertung von Patenten sowie alle mit diesem Gesellschaftszweck verbundenen Geschäfte, auch Erwerb von Liegenschaften.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Beteiligungs-GmbH
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Beteiligungs - GmbH
Publikationsnummer: HR02-1004678838, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Beteiligungs - GmbH, in Zug, CHE-102.911.781, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2018, Publ. 4071681).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birrenbach, Dr. Gerd, von Kappel (SO), in Kappel (SO), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 200'000.00 [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Birrenbach, Andrea, von Kappel (SO), in Kappel (SO), Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4071681, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Beteiligungs - GmbH, in Zug, CHE-102.911.781, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2012, Publ. 6889388).
Domizil neu:
Obmoos 4, 6300 Zug.
Publikationsnummer: 6889388, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Beteiligungs - GmbH, in Zug, CH-170.4.000.382-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 16 vom 25.01.2010, S. 28, Publ. 5456068).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Birrenbach, Angelika, deutscher Staatsangehöriger, in Kappel SO, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift;
Bitage AG, in Kappel SO, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 200'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birrenbach, Dr. Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Kappel SO, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 200'000.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.