Auskünfte zu Badmobil AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Badmobil AG
- Badmobil AG in Bülach ist eine Aktiengesellschaft aus dem Bereich «Erbringung von Vermietungsdienstleistungen (Maschinen)». Badmobil AG ist aktiv.
- Im Management ist eine aktive Person eingetragen. Gegründet wurde die Firma am 04.02.2008.
- Alle vergangenen Änderungen können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF speichert werden. Die letzte Änderung im Handelsregister gab am 24.01.2023.
- Die gemeldete UID ist CHE-114.064.567.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
04.02.2008
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Bülach
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.3.032.004-6
UID/MWST
CHE-114.064.567
Branche
Erbringung von Vermietungsdienstleistungen (Maschinen)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Zweck der Gesellschaft ist die Vermietung, Verpachtung, der Verkauf und die Vermarktung mobiler Badezimmer, Dusch- und Sanitärwagen sowie Toilettenwagen mit WC und Dusche sowie getrennten Bereichen von Damen und Herren und Unterkunftswagen sowie deren Verwendung als Werbeträger für Dritte. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Sie kann insbesondere Patente und Lizenzen erwerben, veräussern und verwerten, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Liegenschaften kaufen, belasten und veräussern.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
ITS Treuhand AG | Bassersdorf | 08.02.2008 | 20.12.2012 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Badmobil AG
Publikationsnummer: HR02-1005659636, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Badmobil AG, in Bülach, CHE-114.064.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2019, Publ. 1004544839).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Peter, von Winterthur, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinemann, Waldemar, von Thayngen, in Oberglatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004544839, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Badmobil AG, in Bülach, CHE-114.064.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 21.12.2012, Publ. 6988670).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erb, Walter, von Bachs, in Bachs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iozzi, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Peter, von Winterthur, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 6988670, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Badmobil AG, in Bülach, CH-020.3.032.004-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2008, S. 22, Publ. 4330332).
Statutenänderung:
20.11.2012. Gemäss Erklärung vom 20.11.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pedolin, Gian Reto, von Splügen, in Altnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ITS Treuhand AG, in Bassersdorf (CH-020.3.914.081-7), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erb, Walter, von Bachs, in Bachs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.