Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Azelis Schweiz AG
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
25.09.1958
Löschung im Handelsregister
23.12.2013
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Möhlin
Handelsregisteramt
AG
Handelsregister-Nummer
CH-400.3.000.667-8
UID/MWST
CHE-107.103.624
Branche
Handel (sonstiges)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Fabrikation von und Handel mit chemischen Produkten, Kunststoffen und Maschinen zu deren Verarbeitung, Uebernahme von Vertretungen sowie technische Beratungen; ein allfälliger "kann Zweck" ist aus den Statuten zu entnehmen.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Azelis Switzerland Ltd
- Azelis Suisse SA
- Meister AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Azelis Schweiz AG
Publikationsnummer: 1254165, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Azelis Schweiz AG, in Möhlin, CHE-107.103.624, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2013, Publ. 7047668). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Azelis Schweiz Chemicals AG, in Möhlin (CHE-101.704.570), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: 7047668, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Azelis Schweiz AG, in Möhlin, CHE-107.103.624, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2011, Publ. 6400772).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Coppye, Joris, belgischer Staatsangehöriger, in Wuustwezel (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Krausser, Günther, deutscher Staatsangehöriger, in Altdorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Dr. Hans-Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Starnberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hollenhorst, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6400772, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Azelis Schweiz AG, in Möhlin, CH-400.3.000.667-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2011, S. 0, Publ. 6215856).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meinel, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Troisdorf-Sieglar (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ströhle, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Madiswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Coppye, Joris, belgischer Staatsangehöriger, in Wuustwezel (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thomson, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Brühl (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Krausser, Günther, deutscher Staatsangehöriger, in Altdorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Pömpner, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Haller, Urs, von Reinach BL, in Wallbach, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bitterli, Beatrice, von Wisen SO, in Sisseln, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen [bisher:von Wisen, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].