Adresse
c/o Michael Lüber
Feldstrasse 11
8904 Aesch ZH
Auskünfte zu Axensis AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Axensis AG
- Axensis AG hat den Sitz in Aesch ZH, ist aktiv und im Bereich «Erbringen von IT-Dienstleistungen» tätig.
- Axensis AG wurde am 25.07.2003 gegründet.
- Alle Anpassungen am Handelsregistereintrag finden Sie unter Meldungen. Die letzte Anpassung erfolgte am 21.04.2020.
- Die Firma ist im Handelsregister des Kantons ZH unter der UID CHE-110.158.784 eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
25.07.2003
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Aesch (ZH)
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-400.3.024.587-4
UID/MWST
CHE-110.158.784
Branche
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Realisierung von Informatikprojekten sowie weitere Dienstleistungen im Informatikbereich; die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmungen beteiligen sowie Immobilien erwerben und veräussern.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Fluri + Partner Treuhand AG | Baden | 15.12.2009 | 12.05.2015 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Axensis AG
Publikationsnummer: HR02-1004874030, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 44 vom 04.03.2020 publizierten TR-Eintrag Nr. 9050 vom 28.02.2020 Axensis AG, in Aesch (ZH), CHE-110.158.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2020, Publ. 1004844070).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zehnder, Andreas, von Suhr, in Bellikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004844070, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Axensis AG, bisher in Bremgarten (AG), CHE-110.158.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2015, Publ. 2534567).
Statutenänderung:
18.02.2020.
Sitz neu:
Aesch (ZH).
Domizil neu:
c/o Michael Lüber, Feldstrasse 11, 8904 Aesch ZH.
Publikationsnummer: HR02-1004844689, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Axensis AG, in Bremgarten (AG), CHE-110.158.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2015, Publ. 2534567). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Aesch (ZH) im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Aargau von Amtes wegen gelöscht.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.