Auskünfte zu Argus Optik Millard & Brugger AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Argus Optik Millard & Brugger AG
- Argus Optik Millard & Brugger AG aus Stäfa ist im Bereich «Handel (sonstiges)» tätig und aktiv.
- Argus Optik Millard & Brugger AG hat 2 Personen im Management.
- Der Handelsregistereintrag der Firma wurde zuletzt am 22.05.2024 angepasst. Unter Meldungen sind alle bisherigen Handelsregistereinträge abrufbar.
- Die Firma Argus Optik Millard & Brugger AG ist unter der UID CHE-106.485.300 eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
24.07.1989
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Stäfa
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.3.901.743-2
UID/MWST
CHE-106.485.300
Branche
Handel (sonstiges)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Optikergeschäftes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Gubser Kalt Wirtschaftsprüfung AG | Uster | <2004 | 24.08.2009 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Argus Optik Vetter & Kleb AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Argus Optik Millard & Brugger AG
Publikationsnummer: HR02-1006036534, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Argus Optik Vetter & Kleb AG, in Stäfa, CHE-106.485.300, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2009, S.29, Publ. 5213252).
Statutenänderung:
06.05.2024.
Firma neu:
Argus Optik Millard & Brugger AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Optikergeschäftes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vetter, Roland, von Zürich, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kleb, Christian, von Uitikon und St. Gallen, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brugger, Manuel, von Zürich, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Millard, Luke, von Stäfa, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.