Adresse
c/o Tim Obrist
Durstgrabenstrasse 16
8212 Neuhausen am Rheinfall
Auskünfte zu Adventure Park Rheinfall AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Adventure Park Rheinfall AG
- Adventure Park Rheinfall AG ist in der Branche «Erbringen von Sportdienstleistungen» tätig und ist aktuell aktiv. Der Sitz ist in Neuhausen am Rheinfall.
- Es sind 2 aktive Personen im Management eingetragen.
- Alle vergangenen Änderungen können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF speichert werden. Die letzte Änderung im Handelsregister gab am 12.09.2024.
- Die Firma ist im Handelsregister des Kantons SH unter der UID CHE-115.381.757 eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
26.01.2010
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Neuhausen am Rheinfall
Handelsregisteramt
SH
Handelsregister-Nummer
CH-290.3.016.688-9
UID/MWST
CHE-115.381.757
Branche
Erbringen von Sportdienstleistungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Betrieb eines Adventure Parks, insbesondere eines Hochseilgartens.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Adventure Park Rheinfall AG
Publikationsnummer: HR02-1006128197, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Adventure Park Rheinfall AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-115.381.757, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2022, Publ. 1005415831).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Obrist, Dieter, von Riniken, in Reinach AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Obrist, Gabriele, von Riniken, in Reinach AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obrist, Tim, von Riniken, in Neuhausen am Rheinfall, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien];
Vetsch, Hans Ulrich, von Grabs, in Schaffhausen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neuhausen am Rheinfall, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005415831, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Adventure Park Rheinfall AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-115.381.757, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2010, S.16, Publ. 5470016).
Domizil neu:
c/o Tim Obrist, Durstgrabenstrasse 16, 8212 Neuhausen am Rheinfall.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obrist, Dieter, von Riniken, in Reinach AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Menziken];
Obrist, Gabriele, von Riniken, in Reinach AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Menziken];
Obrist, Tim, von Riniken, in Neuhausen am Rheinfall, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vetsch, Hans Ulrich, von Grabs, in Neuhausen am Rheinfall, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 5470016, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Adventure Park Rheinfall AG, in Neuhausen am Rheinfall, CH-290.3.016.688-9, Nohlstrasse, 8212 Neuhausen am Rheinfall, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.01.2010.
Zweck:
Betrieb eines Adventure Parks, insbesondere eines Hochseilgartens.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Aktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Laut Erklärung vom 14.01.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Obrist, Dieter, von Riniken, in Menziken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Obrist, Gabriele, von Riniken, in Menziken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.