Auskünfte zu Ellab AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Ellab AG
- Ellab AG hat den Sitz in Muttenz, ist aktiv und im Bereich «Vermittlung Zeitarbeitskräfte» tätig.
- Die Firma wurde am 06.03.2014 gegründet.
- Am 07.09.2022 wurde der Handelsregistereintrag der Firma zuletzt geändert. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die gemeldete UID lautet CHE-276.230.898.
- Es sind 11 weitere aktive Firmen an derselben Adresse eingetragen. Dazu gehören: axelion AG, DSV AG für Dienst- und Serviceleistungen im Verkehr, Zweigniederlassung Muttenz, Ecoverde AG.
Management (6)
neueste Verwaltungsräte
Andreas Morthorst,
Kevin Behrmann,
Ludvig Enlund,
Michael Engstrøm,
Christoph Mahrer
neuste Zeichnungsberechtigte
Andreas Morthorst,
Kevin Behrmann,
Ludvig Enlund,
Andreas Kössler,
Michael Engstrøm
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
06.03.2014
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Muttenz
Handelsregisteramt
BL
Handelsregister-Nummer
CH-280.3.017.743-0
UID/MWST
CHE-276.230.898
Branche
Vermittlung Zeitarbeitskräfte
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt die die Qualifizierung, Validierung und Projektplanung von technischen Anlagen für die pharmazeutische Industrie einschliesslich aller damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, sowie die Vermittlung und den Verleih von Personal. Die Gesellschaft kann sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen oder solche übernehmen, Liegenschaften und Grundstücke sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen und ihn fördern.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Basel | 26.03.2018 |
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Liestal | 27.05.2014 | 25.03.2018 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Ellab Ltd
- Ellab SA
- Adsano Engineering SA
- Adsano Engineering Ltd
- Adsano Engineering AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ellab AG
Publikationsnummer: HR02-1005556668, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Ellab AG, in Allschwil, CHE-276.230.898, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2021, Publ. 1005300211).
Statutenänderung:
30.08.2022.
Sitz neu:
Muttenz.
Domizil neu:
Hofackerstrasse 40b, 4132 Muttenz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christensen, Jacob Bryde, dänischer Staatsangehöriger, in Kopenhagen (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eckhof, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Elsdorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morthorst, Andreas, dänischer Staatsangehöriger, in Lyngby (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Behrmann, Kevin, deutscher Staatsangehöriger, in Vierden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005300211, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Ellab AG, bisher in Möhlin, CHE-276.230.898, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2021, Publ. 1005245472).
Statutenänderung:
10.09.2021.
Sitz neu:
Allschwil.
Domizil neu:
c/o Switzerland Innovation Park Basel Area AG, Gewerbestrasse 24, 4123 Allschwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krogh, Peter, dänischer Staatsangehöriger, in Rungsted Kyst (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Enlund, Ludvig, dänischer Staatsangehöriger, in Charlottenlund (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Christensen, Jacob Bryde, dänischer Staatsangehöriger, in Kopenhagen (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kössler, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg im Breisgau (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005300339, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Ellab AG, in Möhlin, CHE-276.230.898, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2021, Publ. 1005245472). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Allschwil im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Aargau von Amtes wegen gelöscht.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.