Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Adresse
c/o Comptax Treuhand, K. Tenger
Hertistrasse 26
8304 Wallisellen
Auskünfte zu A. H. Peter AG in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
30.09.1938
Löschung im Handelsregister
26.09.2014
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Wallisellen
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.3.919.738-8
UID/MWST
CHE-100.189.211
Branche
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an anderen Unternehmen, den Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von Vermögenswerten aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Hans J. Huber, dipl. Wirtschaftsprüfer | Birmensdorf (ZH) | <2004 | 08.09.2009 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- A. H. Peter AG
- A.H. Peter AG
- Peter A.H. AG
- A.H. Peter Ltd
- A.H. Peter SA
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: A. H. Peter AG in Liquidation
Publikationsnummer: 1734657, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
A. H. Peter AG in Liquidation, in Wallisellen, CHE-100.189.211, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2014, Publ. 1343353). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird mit Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten vom 26.05.2014 vor Ablauf des Sperrjahres gelöscht.
Publikationsnummer: 1343353, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
A. H. Peter AG, in Wallisellen, CHE-100.189.211, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2009, S. 26, Publ. 5237250).
Firma neu:
A. H. Peter AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.12.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter-Bianca, Vittoria, von Neftenbach, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tenger, Kurt, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5237250, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
A.H. Peter AG, in Wallisellen, CH-020.3.919.738-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 31.10.2003, S. 14, Publ. 1238392).
Statutenänderung:
18.06.2009.
Firma neu:
A. H. Peter AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an anderen Unternehmen, den Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von Vermögenswerten aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen der Aktionäre. Mit Erklärung vom 15.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter, Robert, von Neftenbach, in Saint-Prex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hans J. Huber, dipl. Wirtschaftsprüfer, in Birmensdorf ZH, Revisionsstelle.