Informazioni su Daniel Zweifel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Daniel Zweifel
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Zweifel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2170369, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Rudolf Jutz Technische Fussorthopädie AG, in Winterthur, CHE-110.610.146, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 19.08.2008, S. 20, Publ. 4617582). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Jutz, Rudolf, von Neftenbach und Oberkirch, in Neftenbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jutz-Sommer, Sylvia, von Neftenbach und Oberkirch, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zweifel, Daniel, von Schänis, in Waldkirch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Freihofer, Andreas, von Winterthur, in Wittenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Audita Treuhand & Wirtschaftsprüfung AG (CHE-105.890.773), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1368445, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
DAZ Holding AG, in Waldkirch, CHE-405.511.764, Lilienstrasse 5, 9205 Waldkirch, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.02.2014.
Zweck:
Beteiligung an und Finanzierung von in- und ausländischen Gesellschaften, insbesondere im Bereiche Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Handel von orthopädisch-medizinischen Produkten jeder Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Liegenschaften, Wertschriften, Immaterialgüterrechte und andere Rechte aller Art erwerben, halten, verwalten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren sowie Garantien und Sicherheiten stellen.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss einer noch zu erstellenden Inventarliste 132 von insgesamt 200 Namenaktien zu nominell CHF 1'000.00 und 2/3 Miteigentum an 2 von insgesamt 200 Namenaktien zu nominell CHF 1'000.00 der Spiess + Kühne AG mit Sitz in St. Gallen (CHE-105.807.602), 66 von insgesamt 100 Namenaktien zu nominell CHF 1'000.00 und 2/3 Miteigentum an 1 von insgesamt 100 Namenaktien zu nominell CHF 1'000.00 der Spiess + Kühne Orthopädie-Schuhtechnik AG mit Sitz in St. Gallen (CHE-108.277.155) sowie 66 von insgesamt 100 Namenaktien zu nominell CHF 1'000.00 und 2/3 Miteigentum an 1 von insgesamt 100 Namenaktien zu nominell CHF 1'000.00 der Spiess + Kühne Kreuzlingen AG mit Sitz in Kreuzlingen (CHE-1030106.606) zum Preis von höchstens CHF 1'343'980.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.02.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Zweifel, Daniel, von Schänis, in Waldkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5656434, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Spiess + Kühne Orthopädie-Schuhtechnik AG, in St. Gallen, CH-320.3.038.704-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2006, S. 9, Publ. 3474214).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zweifel, Daniel, von Schänis, in Waldkirch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Freihofer, Andreas, von Winterthur, in Wittenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schiess, Ronald, von Herisau, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].