Informazioni su Daniel Zurmühle
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Zurmühle
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005289780, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
BRZ Schweiz AG, in Risch, CHE-105.848.920, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2021, Publ. 1005224641).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müri, Markus, von Schinznach Dorf, in Risch, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zurmühle, Daniel, von Weggis, in Weggis, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dalloz, Christian, von Zürich, in Lausanne, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Verwaltungsrat [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ferro Garzón, Ricardo, spanischer Staatsangehöriger, in Langnau am Albis, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Verwaltungsrat;
Tonizzo, Maurizio, von Schötz, in Torricella-Taverne, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Verwaltungsrat [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wandfluh, Oliver, von Baar, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Verwaltungsrat.
Numero di pubblicazione: HR02-1005256564, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
WIBEAG Holding AG, in Risch, CHE-109.316.987, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2020, Publ. 1005050420).
Firma neu:
WIBEAG Holding AG in Liquidation.
Aktien neu:
3'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 3'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 01.06.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bär, Martin, von Kreuzlingen, in Mühlau, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zurmühle, Daniel, von Weggis, in Weggis, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kronfli, Joseph, deutscher Staatsangehöriger, in Hilden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rödl & Partner AG (CHE-113.897.435), in Zürich, Liquidatorin.
Numero di pubblicazione: HR02-1005051864, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
BRZ Schweiz AG, in Risch, CHE-105.848.920, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2018, Publ. 4380759).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Edelmann, Rudolf Lorenz Ludwig, deutscher Staatsangehöriger, in Wendelstein (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heizenreder, Oswald, deutscher Staatsangehöriger, in Herbertshausen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bouzo Reboredo, Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Root, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krummenacher, Reto, von Menznau, in Küssnacht SZ, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Folco, Michel, französischer Staatsangehöriger, in Echenevex (FR), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kronfli, Joseph, deutscher Staatsangehöriger, in Hilden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zurmühle, Daniel, von Weggis, in Weggis, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].