Informazioni su Peter Zurbrügg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Zurbrügg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005698797, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
thuba AG, in Allschwil, CHE-101.743.156, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2023, Publ. 1005671946).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zurbrügg, Peter, von Frutigen, in Reinach (BL), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004844555, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
thuba Holding AG, in Allschwil, CHE-101.743.156, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2012, S.0, Publ. 6900390).
Statutenänderung:
24.02.2020.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der "thuba AG" (CHE-106.642.686), in Basel, gemäss Fusionsvertrag vom 24.02.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 2'599'912.66 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'189'106.37 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der "thuba EHB AG" (CHE-106.711.755), in Basel, gemäss Fusionsvertrag vom 24.02.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 759'372.29 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 545'623.91 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der "thuba Immobilien AG" (CHE-103.328.035), in Allschwil, gemäss Fusionsvertrag vom 24.02.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 983'621.75 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 721'897.59 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
thuba AG.
Weitere Adressen:
Postfach 4460, 4002 Basel.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Projektierung, Fabrikation, Vermarktung, Wartung und Instandsetzung elektrischer Apparate und Anlagen. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, und alle Geschäfte tätigen, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen oder diesen zu fördern geeignet sind. Sie kann Liegenschaften erwerben, halten, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Sind sämtliche Adressen der Aktionäre bekannt, so können Mitteilungen via Brief, E-Mail oder Telefax erfolgen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thurnherr, Evelyne, von Basel und Oberriet (SG), in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Thurnherr-Grob, Evelyne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Binetti, Claudio, von Basel und Ponte Capriasca, in Münchenstein, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgi, Pascal, von Olsberg, in Giebenach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moedas, Jorge, von Olsberg, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schläfli, Ingrid, von Basel und Horriwil, in Schönenbuch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Solèr, Colette, von Zwingen und Falera, in Zwingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grob, Rudolf, von Urdorf, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schwob, Pascal, französischer Staatsangehöriger, in Gommersdorf (FR), mit Kollektivprokura zu zweien;
Utiger, Barbara, von Zürich, in Bottmingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zurbrügg, Peter, von Frutigen, in Reinach (BL), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6156130, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
thuba AG, in Allschwil, CH-280.9.008.071-5, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2004, S. 4, Publ. 2548888).
mit Hauptsitz in:
Basel (HR BS).
Statuten Hauptsitz neu:
[Gestrichenes Statutendatum am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Registrierung Hauptsitz neu:
[Gestrichene Handelsregisterangabe des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thurnherr, Peter, von Basel und Oberriet SG, in Allschwil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Thurnherr, Evelyne, von Basel und Oberriet SG, in Allschwil, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift;
Corti, Anton, von Basel, in Muttenz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Martin, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fivaz, Roger, von Basel, in Ettingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schläfli, Ingrid, von Basel und Horriwil, in Schönenbuch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Solèr, Colette, von Zwingen und Falera, in Zwingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grob, Rudolf, von Urdorf, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Leber, Herbert, von Etzgen, in Gebenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schwob, Pascal, französischer Staatsangehöriger, in Gommersdorf (FR), mit Kollektivprokura zu zweien;
Zurbrügg, Peter, von Frutigen, in Reinach BL, mit Kollektivprokura zu zweien.