Informazioni su Yves Zürcher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Yves Zürcher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005555319, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Raptus AG, in Lyss, CHE-108.472.840, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 12.08.2015, S.0, Publ. 2317437).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Guy, von Trubschachen, in Ipsach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Zürcher, Yves, von Trubschachen, in Ipsach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Février, Luc, von Neuchâtel, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kramer, Dina Therese, von Biel/Bienne, in Ipsach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2531132, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Raptus AG, in Ipsach, CH-073.4.006.853-6, Entwicklung und Vermittlung von und Handel mit Software usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2001, S. 10146).
Domizil neu:
Burgweg 1, 2563 Ipsach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Verex Treuhand AG, in Biel BE, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Peter, von Trubschachen, in Ipsach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zürcher, Yves, von Trubschachen, in Ipsach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
UFB Treuhand AG, in Biel BE, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Raptus GmbH, in I p s a c h , Entwicklung und Vermittlung von und Handel mit Software usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 04.03.1998, S. 1551).
Statutenänderung:
23.05.2000.
Firma neu:
Raptus AG.
Übersetzungen der Firma neu:
(Raptus SA).
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 122 000 [bisher: Stammkapital von CHF 20 000].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 122 000.
Aktien neu:
105 Namenaktien zu CHF 1000 und 170 Namenaktien zu CHF 100 (Stimmrechtsaktien).
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Erhöhung des Stammkapitals von CHF 20 000 auf CHF 122 000, gemäss Sacheinlagevertrag mit Inventarlisten vom 23.05.2000, Aktiveninventare (EDV-Hardware, Telefone, Kamera, Bureaumobiliar, Fahrzeug etc.) zum Gesamtpreis von CHF 31 500, welcher voll auf das Stammkapital angerechnet wird.
Umwandlung:
Die Gesellschafterversammlung der «Raptus GmbH» hat mit Beschluss vom 23.05.2000 die Umwandlung der bisherigen GmbH ohne Liquidation in eine Aktiengesellschaft beschlossen. Das voll liberierte Stammkapital ist in Aktienkapital umgewandelt worden. Das Unternehmen wird mit sämtlichen Aktiven von CHF 128 613.20 und Passiven von CHF 6468.85, gemäss geprüfter Umwandlungsbilanz per 31.12.1999, fortgeführt. Das Aktienkapital von CHF 122 000 ist voll gedeckt.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief, Fax oder e-mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Guy, von Trubschachen, in Ipsach, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10 000, Gesellschafter und Geschäftsführer];
Zürcher, Peter, von Trubschachen, in Ipsach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10 000, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zürcher, Yves, von Trubschachen, in Ipsach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Verex Treuhand AG, in Biel BE, Revisionsstelle.