Informazioni su Stefan Zürcher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Stefan Zürcher
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Zürcher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005964384, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Familienstiftung Zürcher-Elsener-Stipendium, in Menzingen, CHE-262.211.417, c/o Franz Zürcher, Lüthärtigen 5, 6313 Edlibach, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
13.12.1708. 19.01.2024.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt die Leistung von Beträgen an die Erziehung, Ausbildung und Ausstattung der Angehörigen des Geschlechts Zürcher oder Elsener mit Bürgerort in Menzingen sowie deren Unterstützung im Falle von Bedürftigkeit. Die Stiftung ist eine Familienstiftung, die keiner staatlichen Aufsicht unterstellt ist und keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Es besteht ein Zweckänderungsvorbehalt gemäss Art. 86a ZGB.
Eingetragene Personen:
Staub, Josef , von Menzingen, in Menzingen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elsener, Albert, von Menzingen, in Baar, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zürcher, Franz Ernst, von Menzingen, in Menzingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zürcher, Stefan, von Menzingen, in Hergiswil bei Willisau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005509760, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung Sterbekasse und Hilfskasse für das Luzerner Staatspersonal des LSPV, in Luzern, CHE-110.391.139, Stiftung (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2020, Publ. 1005046306).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zürcher, Stefan, von Menzingen, in Hergiswil bei Willisau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tudisco, Antonio, von Lupsingen, in Alpnach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005046306, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung Sterbekasse und Hilfskasse für das Luzerner Staatspersonal des LSPV, in Luzern, CHE-110.391.139, Stiftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2019, Publ. 1004555255).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruckstuhl Zehnder, Esther, von Luzern, in Hitzkirch, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Kassierin und Geschäftsführerin;
Bättig, Andrea, von Luzern, in Buchrain, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gerritsen, Franz, von Emmen, in Horw, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marfurt, Roger, von Willisau, in Willisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karrer, Serge, von Emmen und Zuzwil (SG), in Hitzkirch, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Kassierin und Geschäftsführerin];
Imbach, Sandra, von Nebikon, in Luzern, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Purtschert, Astrid, von Pfaffnau, in Emmen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Stalder, Helga Christina, von Emmen, in Meggen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassierin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zürcher, Stefan, von Menzingen, in Hergiswil bei Willisau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lichtsteiner-Achermann, Ingeborg, genannt Inge, von Schötz, in Egolzwil, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.