Informazioni su Stefan Emanuel Zürcher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Emanuel Zürcher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006104051, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 148 vom 02.08.2024 publizierten TR-Eintrags Nr. 33'377 vom 29.07.2024 Hilfe im Sprengel, in Zürich, CHE-305.388.351, Verein (SHAB Nr. 148 vom 02.08.2024, Publ. 1006098352).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Stefan Emanuel, von Lauperswil, in Greifensee, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [nicht: Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Schweizer, Urs Mathias, von Schönholzerswilen, in Schaffhausen, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [nicht: Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1006098352, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hilfe im Sprengel, in Zürich, CHE-305.388.351, Badenerstrasse 69, 8004 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
12.07.2024.
Zweck:
Der Verein «Hilfe im Sprengel» hat zum Zweck, Gelder zu sammeln, treuhänderisch zu verwalten und zweckbestimmt weiterzuleiten, um die Mission und Diakonie der Evangelisch-methodistischen Kirche im Gebiet der Zentralkonferenz von Mittel- und Südeuropa zu fördern. Dies umfasst kultische und gemeinnützige Zwecke. Der Verein kann auch andere Einrichtungen und Organisationen mit demselben Zweck unterstützen.
Mittel:
Mittel: Spenden, Sammelgelder und Zuwendungen Dritter;
Zinsen und Kapitalerträge;
Erträge aus Vereinsveranstaltungen;
weitere Einnahmen.
Eingetragene Personen:
Schweizer, Urs Mathias, von Schönholzerswilen, in Schaffhausen, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Zürcher, Stefan Emanuel, von Lauperswil, in Greifensee, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Töngi, Andreas, von Engelberg, in Basel, Mitglied des Vorstandes, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005867349, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Evangelisch-methodistische Kirche in der Schweiz, in Zürich, CHE-105.836.584, Verein (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2022, Publ. 1005586129).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zürcher, Stefan, von Lauperswil, in Uster, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zolliker, Stefan, von Embrach, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.