Informazioni su Rolf Zürcher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rolf Zürcher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2955681, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
NOVA INTERNATIONAL AG, in Zug, CHE-115.981.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2013, Publ. 933659).
Firma neu:
NOVA INTERNATIONAL AG in Liquidation.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.05.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zürcher, Rolf, von Solothurn, in Sins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Töndury, Gian Andri, von Samedan, in Thalwil, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2216443, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Cross Imaging Supplies GmbH, in Stäfa, CHE-112.584.784, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2009, S. 28, Publ. 4859574).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zürcher, Rolf, von Solothurn, in Sins, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmitz-Krummacher, Guido, deutscher Staatsangehöriger, in Steinhausen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Numero di pubblicazione: 1738233, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
IBS Verwaltungs AG, in Zug, CHE-110.604.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2013, Publ. 970869).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zürcher, Rolf, von Solothurn, in Sins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.