Informazioni su Martin Zürcher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Martin Zürcher
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Zürcher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4280855, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
M. Burri Elektro AG, in Belp, CHE-107.814.843, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2014, Publ. 1762565).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zürcher, Martin, von Wyssachen, in Belp, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Hans-Peter, von Wyssachen, in Belp, Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, Direktor, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3426655, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
M. Zürcher Immobilien AG, in Belp, CHE-312.450.819, Moos 969a, 3123 Belp, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.03.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Bewirtschaftung, die Vermietung, die Verwaltung und die Veräusserung von Grundstücken und aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 20.03.2017 mit Inventar per 30.09.2016 Aktiven von CHF 21'979'438.30 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 12'332'948.30 der Zürcher Champignonkulturen AG, in Belp (CHE-106.009.336), wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Zürcher, Martin, von Wyssachen, in Belp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
T + R AG (CHE-105.857.623), in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5430230, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 20 vom 30.01.2001, S. 713, publizierten Eintrags Nr. 376 vom 24.01.2001. Zürcher Champignonkulturen AG, in Belp, CH-035.3.008.219-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2009, S. 8, Publ. 5090456).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Martin, von Wyssachen, in Belp, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Züricher, Martin].