Informazioni su Mathias Zoss
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Mathias Zoss
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004977516, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bau- und Wohngenossenschaft "Traum", in Uster, CHE-109.087.261, Genossenschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2013, S.0, Publ. 1236877).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aschwanden, Ruth, von Seelisberg, in Uster, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bertschinger, Judith, von Zürich, in Uster, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pauling, Andreas, von Bern, in Uster, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zoss, Mathias, von Bolligen, in Uster, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Helene, von Birwinken, in Uster, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Czerwinski, Jan, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Glauser, Regula, von Illnau-Effretikon, in Uster, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1236877, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bau- und Wohngenossenschaft 'Traum', in Uster, CHE-109.087.261, Genossenschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2010, S. 23, Publ. 5814498).
Statutenänderung:
19.06.2013.
Pflichten neu:
[Die nachfolgenden Pflichten wurden mit der Publikation SHAB Nr. 47 vom 10.03.2009 irrtümlich vergessen zu streichen] [bisher: Pflichten: Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein zu CHF 500.-- zu übernehmen. Ist die Mitgliedschaft mit der Miete von Räumlichkeiten der Genossenschaft verbunden, kann der Vorstand die Übernahme von mehreren Genossenschaftanteilen in der Höhe von maximal 20 % der Anlagekosten der gemieteten Räumlichkeiten zur Pflicht machen.].[Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glauser, Regula, von Illnau-Effretikon, in Zürich, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oswald, Gabriele, von Flims und Winterthur, in Uster, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mani, Silvia, von Diemtigen, in Uster, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Czerwinski, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Heckendorn, Rolf, von Bubendorf, in Uster, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zoss, Mathias, von Bolligen, in Uster, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gadola, Peter, von Grüningen, in Uster, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pauling, Andreas, von Bern, in Uster, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.