Informazioni su Daniel Zollinger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Daniel Zollinger
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Zollinger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004708475, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bänziger + Zollinger GmbH, in Dietikon, CHE-109.853.676, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2016, S.0, Publ. 2784959).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zollinger, Martin, von Hombrechtikon, in Mellingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Zollinger, Daniel, von Hombrechtikon, in Mellingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivprokura zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 1533701, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sicherheit & Technik GmbH, in Schlieren, CHE-115.490.346, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 15.03.2010, S. 24, Publ. 5539968).
Domizil neu:
Engstringerstrasse 67 F, 8952 Schlieren.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zollinger, Daniel, von Hombrechtikon, in Mellingen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zollinger, Martin, von Hombrechtikon, in Mellingen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Zollinger, Silvia, von Hombrechtikon, in Mellingen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 7032962, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PROFICONTROL GmbH, in Zürich, CH-020.4.038.420-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2011, Publ. 6322730).
Statutenänderung:
20.12.2012.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Kontrollen, Beratung, Schulungen, Thermografie, Notstromanlagen und Dokumentierungen von Elektroinstallationen nach den Kriterien der Sicherheit, der aktuellen Normen, der Funktionalität, der Übersichtlichkeit und der Elektrosensibilität. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen..
Vinkulierung neu:
[Die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten wurden aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Delachaux, Marcel Ami, von Travers, in Islisberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Marinaro, Giuliano, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zollinger, Martin, von Hombrechtikon, in Mellingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zollinger, Daniel, von Hombrechtikon, in Mellingen, Gesellschafter, mit Kollektivprokura zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zollinger, Silvia, von Hombrechtikon, in Mellingen, mit Kollektivprokura zu zweien.